KRS 0000330529
NIP5833070079
REGON22080031600000
NazwaN POWER BABICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaN POWER BABICE
Data rejestracji 27 maj 2009 (15 lat temu) 27 maj 2009
Data usunięcia 05 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MARKETING@RGENERGIA.COM
Dane podatkowe
NIP 5833070079
data rejestracji 01 lip 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPIOTR FELIKS BEAUPRÉ
Beneficjent
PIOTR FELIKS BEAUPRÉ
reprezentant
MACIEJ RADZIWIŁŁ
Beneficjent
M G ENERGI TEKNIK AB
Wspólnik
2009-05-27
2015-09-23
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ
MG HOLDING AB Z SIEDZIBĄ MAGNETVAGEN 22, 461-38 TROLLHATTAN - WPISANY DO REJESTRU SPÓŁKI AKCYJNEJ PROWADZONEGO PRZEZ BOLAGSVERKET (URZĄD REJESTRACJI SPÓŁEK) W SZWECJI POD NR 556733-9246
Wspólnik
2009-05-27
2015-09-23
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ
EKO-EUROKONSULT SVERIGE AB Z SIEDZIBĄ KINNAVAGEN 14, 511 31 ORBY, WPISANY DO REJESTRU DLA SPÓŁKI AKCYJNEJ PROWADZONEGO PRZEZ BOLAGSVERKET (URZĄD REJESTRACJI SPÓŁEK) W SZWECJI POD NR 556661-7576
Wspólnik
2009-05-27
2015-09-23
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
Wspólnik
2015-09-23
2022-01-05
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
14239680600000
WOJCIECH LECH ŚMIETAŃSKI
Prokurent
2020-07-17
2022-01-05
PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIENIE DO WYKONYWANIE PROKURY ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
KATARZYNA CZAPLIŃSKA
Prokurent
2020-07-17
2022-01-05
PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIENIE DO WYKONYWANIE PROKURY ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
PIOTR FELIKS BEAUPRÉ
Beneficjent
POSIADA 99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SEPTYMA SP. Z O.O, KTÓRA POSIADA 32% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI NEO BIO ENERGY SP. Z O.O., KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI.
MACIEJ RADZIWIŁŁ
Beneficjent
POSIADA 24% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI NEO BIO ENERGY SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE GDY ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBĘ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
JADWIGA BURAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-27
2015-09-23
MAGNAR GRANAAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-27
2015-09-23
DARIUSZ PIOTR BOJSZA
PREZES ZARZĄDU
2015-09-23
2020-07-17
MICHAŁ STANISŁAW KLESYK
PREZES ZARZĄDU
2020-07-17
2020-09-25
PIOTR FELIKS BEAUPRÉ
PREZES ZARZĄDU
2020-09-25
2022-01-05
2009-05-27
2017-02-21
RG ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-05-27
2012-06-05
STARODWORSKA, 1, GDAŃSK, 80-396, GDAŃSK, POLSKA
2012-06-05
2015-09-23
STARODWORSKA, 1, GDAŃSK, 80-137, GDAŃSK, POLSKA
2015-09-23
2016-05-12
UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 53, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie