KRS 0000328852
NIP5250004088
REGON00693753500000
NazwaBIURO HANDLOWE POLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIURO HANDLOWE POLON
Data rejestracji 30 kwi 2009 (15 lat temu) 30 kwi 2009
Data usunięcia 14 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOKOTOWSKA, 15A, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJSKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2009-04-30
2012-11-22
3.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 180.000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-03-13
2013-10-14
20.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.020.000,00 ZŁ
14595071700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
IWONA MAGDALENA SOLIWODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-01
2013-09-06
STEFAN HENRYK ŚWITUŁA
PREZES ZARZĄDU
2009-04-30
2012-03-13
ANDRZEJ RAFAŁ KRASKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-03-13
2013-10-14
2009-04-30
2012-08-01
POSTĘPU, 7, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie