KRS 0000044678
NIP5210531137
REGON01030528100000
NazwaIAI-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIAI-BIS
Data rejestracji 20 wrz 2001 (23 lata temu) 20 wrz 2001
Data usunięcia 27 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ENERGETYKÓW, 7, ZIELONA GÓRA, 65-729, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 484100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5210531137
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
05109015350000000112074030
SANPL 1 Oddział w Zielonej Górze
ul. Bankowa 5 65-950 Zielona Góra POLSKA
25109018410000000104767573
SANPL 7 Oddział w Warszawie
ul. Światowida 17 03-144 Warszawa POLSKA
49109015350000000053019541
SANPL 1 Oddział w Zielonej Górze
ul. Bankowa 5 65-950 Zielona Góra POLSKA
72109015350000000124266500
SANPL 1 Oddział w Zielonej Górze
ul. Bankowa 5 65-950 Zielona Góra POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAMAREK JACEK KAŁUŻA
Beneficjent
WOJCIECH MACIEJ KAŁUŻA
Beneficjent
MAREK JACEK KAŁUŻA
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
WOJCIECH MACIEJ KAŁUŻA
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
STEFAN HENRYK ŚWITUŁA
Wspólnik
2001-09-20
2005-08-25
234 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.400 ZŁOTYCH
KOVO S.A.
Wspólnik
2001-09-20
2010-03-19
2655 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 265500 ZŁ.
"GAMMA MUSZAKI RT"
Wspólnik
2001-09-20
2010-12-01
721 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.100,00 ZŁ
PRZEDSIĘBIORSTWO POLON BIURO HANDLOWE
Wspólnik
2001-09-20
2005-08-25
234 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.400 ZŁOTYCH
006937535
PRZEDSIĘBIORSTWO SERWISU TECHNICZNEGO MIĘDZYNARODOWEGO ZJEDNOCZENIA GOSPODARCZEGO APARATURY JĄDROWEJ "INTERATOMINSTRUMENT"
Wspólnik
2004-06-18
2010-03-19
3688 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 368800 ZŁ.
ELEKTRON KONSORCJUM S.A.
Wspólnik
2005-08-25
2010-12-01
642 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 64.200,00 ZŁ
Wspólnik
2005-08-25
2010-03-19
3852 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 385200 ZŁ.
00693753500000
HVB-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2010-03-19
2010-12-01
796 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 79.600,00 ZŁ
TELECOM S.A.
Wspólnik
2010-03-19
2010-12-01
536 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.600,00 ZŁ
Wspólnik
2010-12-01
2018-04-16
4.841 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 484.100,00; ZŁ
97003921200000
MAREK JACEK KAŁUŻA
Prokurent
2011-05-13
2018-04-27
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH MACIEJ KAŁUŻA
Prokurent
2011-05-13
2018-04-27
PROKURA SAMOISTNA
IVAN STOJANOV
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2010-07-07
TIBOR POLGAR
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2010-12-01
SIERGIEJ TCHEBYSHOV
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2004-06-18
JOSEF HATALA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2010-12-01
STEFAN ŚWITUŁA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-15
2010-12-01
JAN HERBERT KAŁUŻA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-01
2018-04-27
JANINA KRYSTYNA KAŁUŻA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-01
2018-04-27
PAWEŁ HENRYK KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2010-12-01
2018-04-27
STEFAN BACZVAROV
Członek Organu Nadzoru
2010-07-07
2011-08-26
FRANTISEK BŁAŻEJ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2010-12-01
MAREK JACEK KAŁUŻA
Beneficjent
brak
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA
WOJCIECH MACIEJ KAŁUŻA
Beneficjent
brak
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI, DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
STEFAN HENRYK ŚWITUŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-20
2004-07-28
BARBARA MICHAŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-15
2010-12-01
PIOTR JÓZEF KUBALA
PREZES ZARZĄDU
2004-07-28
2018-04-27
2001-09-20
2002-10-04
CHOCIMSKA, 28, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA
2002-10-04
2004-06-18
KONWALIOWA, 7, WARSZAWA, 03-194, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie