KRS 0000320490
NIP5213511371
REGON14168911000000
NazwaGINZA MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaGINZA MEDIA GROUP LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 24 gru 2008 (16 lat temu) 24 gru 2008
Data usunięcia 10 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CYBERNETYKI, 19A, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 275000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#1811Z DRUKOWANIE GAZET #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCHANNA NATALIA KAJDA
Wspólnik
2008-12-24
2014-12-10
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ
ELWIRA MAGDALENA RUSOWICZ RUDNICKA
Wspólnik
2008-12-24
2009-09-03
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.500,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ PIOTROWSKI
Wspólnik
2009-09-03
2014-12-10
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ
FILIP PIOTROWSKI
Wspólnik
2011-06-06
2014-12-10
330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 165.000,00 ZŁ
GAWEŁ JAROSIŃSKI
Powiernik
2013-02-14
2014-12-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANNA NATALIA KAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-24
2014-12-10
ELWIRA MAGDALENA RUSOWICZ RUDNICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-24
2009-09-03
ANDRZEJ PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-03
2014-12-10
2008-12-24
2013-02-14
GINZA MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-12-24
2009-09-03
A.E.ODYŃCA, 35, WARSZAWA, 02-606, WARSZAWA, POLSKA
2009-09-03
2010-05-20
STĘPIŃSKA, 22/30, WARSZAWA, 00-739, WARSZAWA, POLSKA
2010-05-20
2012-10-12
ŚRÓDZIEMNOMORSKA, 47, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie