KRS 0000612394
NIP5862305527
REGON36418416200000
NazwaWEWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWEWORK
Data rejestracji 12 kwi 2016 (8 lat temu) 12 kwi 2016
Data usunięcia 08 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KIELECKA, 5, GDYNIA, 81-303, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5862305527
data rejestracji 12 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2016-04-12
2021-06-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
22207982800000
MICHAŁ PAWEŁ CIEŚLA
Prokurent
2016-04-12
2021-06-08
PROKURA SAMOISTNA
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
reprezentant
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWEGO POLSATU S.A., SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
FILIP PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-12
2016-06-23
DARIA CHRZCZONOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-06-23
2021-06-08
2016-04-12
2021-01-19
UL. STEFANA BATOREGO, 28-32, GDYNIA, 81-366, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie