KRS 0000279639
NIP7010063595
REGON14094362900000
NazwaNOELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNOELLA INVESTMENTS
Data rejestracji 11 maj 2007 (17 lat temu) 11 maj 2007
Data usunięcia 14 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #6521Z LEASING FINANSOWYWspólnik
2007-05-11
2007-10-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01571658600000
ORIENT OVERSEAS INVESTMENT AGENCIES (O.O.I.A.) N.V.
Wspólnik
2007-10-19
2014-11-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ALAN LIEH SING TUNG
Likwidator
2013-09-30
2014-11-14
PETER KONG KAN IP
Likwidator
2013-09-30
2014-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
ALWYN JACOBUS DE LANGE
PREZES ZARZĄDU
2007-05-11
2007-10-19
KIT MAN FUNG
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-19
2008-06-09
HENRY KONG TSUN WONG
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-19
2010-04-20
PAUL YUN LEE MOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-09
2010-04-20
KENNETH GILBERT CAMBIE
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-20
2013-08-30
ALAN LIEH SING TUNG
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-30
2013-09-30
PETER KONG KAN IP
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-20
2013-09-30
2007-05-11
2013-09-30
NOELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-11
2009-09-08
NOWOGRODZKA, 68, WARSZAWA, 02-014, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie