KRS 0000276662
NIP9581555016
REGON22038345600000
NazwaITSS (INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS AND SERVICES)EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaITSS (INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS AND SERVICES)EUROPE
Data rejestracji 15 mar 2007 (18 lat temu) 15 mar 2007
Data usunięcia 18 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9581555016
data rejestracji 07 kwi 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 maj 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.PAWEŁ ADAM NOJSZEWSKI
Wspólnik
2011-04-26
2020-05-18
960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48000,00 ZŁ
ADRIAN MACIEJEWSKI
Wspólnik
2007-03-15
2007-11-23
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
WOJCIECH ROMAN CZERWIŃSKI
Wspólnik
2007-03-15
2007-11-23
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
MACIEJ JÓZEF TUSZYŃSKI
Wspólnik
2007-03-15
2007-11-23
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
DARIUSZ KOWALSKI
Wspólnik
2007-03-15
2007-11-23
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
HENRYKA KOZICA
Wspólnik
2007-11-23
2010-01-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
LUCYNA ZDZISŁAWA LORENC
Wspólnik
2007-11-23
2010-01-08
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR JANKOWSKI
Wspólnik
2007-11-23
2010-01-08
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
ADRIAN MACIEJEWSKI
Wspólnik
2008-03-04
2011-04-26
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ADRIAN MACIEJEWSKI
Prokurent
2008-03-04
2010-01-08
PROKURA ŁĄCZNA-Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
LUCYNA OBIEDZIŃSKA
Prokurent
2010-01-08
2011-04-26
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ KRÓL
Prokurent
2012-05-22
2020-05-18
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GAWEŁ JAROSIŃSKI
Powiernik
2018-01-31
2020-05-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU BĄDŹ TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADRIAN MACIEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-15
2007-11-23
MACIEJ JÓZEF TUSZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-15
2007-11-23
SŁAWOMIR JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-23
2009-07-21
ADRIAN MACIEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-01-08
2011-04-26
CEZARY ROKITA
V-CE PREZES
2010-01-08
2010-10-20
PAWEŁ ADAM NOJSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-26
2012-07-12
PAWEŁ ADAM NOJSZEWSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2012-07-12
2014-02-24
PAWEŁ ADAM NOJSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-24
2020-05-18
ANDRZEJ KRUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-12
2014-02-24
LUCYNA ZDZISŁAWA LORENC
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-23
2010-01-08
2007-03-15
2007-11-23
TUGURT HANSSEN PAPER & SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-23
2018-01-31
ITSS (INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS AND SERVICES) EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-01-31
2020-03-18
ITSS (INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS AND SERVICES)EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2007-03-15
2007-11-23
KOŁŁĄTAJA, 1, GDYNIA, 81-332, GDYNIA, POLSKA
2007-11-23
2010-01-08
SIENKIEWICZA, 65, ŁÓDŹ, 90-009, ŁÓDŹ, POLSKA
2010-01-08
2010-10-20
ORŁOWSKA, 78, GDYNIA, 81-522, GDYNIA, POLSKA
2010-10-20
2011-04-26
LOTNICZA, 62, BANINO, 80-297, BANINO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie