KRS 0000220954
NIP5262817207
REGON01582192300000
NazwaCTL TRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCTL TRAIN
Data rejestracji 17 lis 2004 (20 lat temu) 17 lis 2004
Data usunięcia 18 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DŁUGA, 90, SOSNOWIEC, 41-208, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2004-11-17
2005-10-05
100 (STO) RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01231750300000
Wspólnik
2005-10-05
2017-04-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
27828812600000
Wspólnik
2017-04-11
2017-08-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
14105184400000
IWONA ALINA GÓRSKA
Prokurent
2009-11-27
2013-12-02
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JÓZEF DULSKI
Prokurent
2013-04-30
2017-08-18
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MAGDALENA EDYTA PASTUSZKA
Prokurent
2013-12-02
2017-02-20
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
JACEK ANTONI JEZIORSKI
Prokurent
2017-02-20
2017-08-18
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MARCIN BRZOZOWSKI
Prokurent
2005-01-18
2005-10-05
SAMOISTNA
DARIUSZ PĘKOSZ
Prokurent
2005-10-05
2007-05-17
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW ANTONI KUCYTOWSKI
Prokurent
2007-06-08
2009-11-27
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BEATA JANINA MAŚKO ROGOWSKA
Prokurent
2017-05-16
2017-08-18
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ANNA MARIA JANIK
Prokurent
2017-05-16
2017-08-18
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JANUSZ STANISŁAW GŁOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2004-11-17
2005-10-05
JACEK BIECZEK
PREZES ZARZĄDU
2005-10-05
2016-05-23
ADAM PIOTR PAWLICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-05
2007-06-08
DARIUSZ ROBERT PĘKOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-10
2010-08-12
DARIUSZ ROBERT PĘKOSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-12
2013-02-25
KRZYSZTOF JACEK BIEDROŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-02-25
2016-10-03
KRZYSZTOF JACEK BIEDROŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-03
2017-08-18
TIMOTHY PETER HOLLAWAY
PREZES ZARZADU
2016-05-23
2016-10-03
TIMOTHY PETER HOLLAWAY
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-03
2016-10-11
JAROSŁAW PIOTR KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2016-10-03
2017-08-18
2004-11-17
2004-12-03
ARMII KRAJOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
2004-12-03
2005-10-05
ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie