KRS 0000238658
NIP5262884847
REGON14007388400000
NazwaCTL REGGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCTL REGGIO
Data rejestracji 28 lip 2005 (19 lat temu) 28 lip 2005
Data usunięcia 18 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 13, PUŁAWY, 24-110, PUŁAWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANDRZEJ BOGDAN RUSEK
Prokurent
2006-11-30
2013-04-05
SAMOISTNA
ANDRZEJ JACEK KOSIOL
Prokurent
2006-08-31
2006-11-30
SAMOISTNA
BOGUSŁAW MARIUSZ DĄBROWSKI
Prokurent
2015-04-09
2016-01-18
PROKURA SAMOISTNA
Wspólnik
2005-07-28
2008-09-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH
01231750300000
Wspólnik
2008-09-29
2016-01-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
14105184400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JANUSZ STANISŁAW GŁOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-28
2006-08-31
GRZEGORZ SZYMCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-05
2006-08-31
GRZEGORZ SZYMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2006-08-31
2006-11-30
RYSZARD JAN ZĄBIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-31
2006-11-30
ARKADIUSZ POKROPSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-30
2008-09-26
ZBIGNIEW KOSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-26
2015-04-09
DARIUSZ WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-29
2013-04-05
BOGDAN STYKAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-05
2015-04-09
JAROSŁAW KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2015-04-09
2016-01-18
ARKADIUSZ POKROPSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-31
2006-11-30
2005-07-28
2007-09-20
ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
2007-09-20
2013-04-05
ALEJA 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 13, PUŁAWY, 24-100, PUŁAWY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie