KRS 0000169900
NIP7530000081
REGON00080278000000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W NOWAKACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA W NOWAKACH
Data rejestracji 02 wrz 2003 (21 lat temu) 02 wrz 2003
Data usunięcia 18 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 52, NOWAKI, 48-314, PAKOSŁAWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7530000081
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTMARIAN BOLESŁAW BĄK
Beneficjent
MIROSŁAWA BAUCH
Beneficjent
ZBIGNIEW BĄK
Beneficjent
DANUTA RENATA NOWAK-GIERUS
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
ZBIGNIEW MARIAN BĄK
Likwidator
2022-10-10
2023-05-18
DANUTA RENATA NOWAK GIERUS
Likwidator
2022-10-10
2023-05-18
EUGENIUSZ HURA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2010-10-29
RYSZARD GŁOGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2010-10-29
JADWIGA COPIJA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2010-10-29
MARIAN BOLESŁAW BĄK
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
MIROSŁAWA BAUCH
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
ZBIGNIEW BĄK
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MARIAN CISOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-02
2010-10-29
MIROSŁAWA BAUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-02
2010-10-29
MIROSŁAWA BAUCH
PREZES ZARZĄDU
2010-10-29
2022-10-10
MARIAN BĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-02
2022-10-10
2003-09-02
2022-10-10
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W NOWAKACH
2003-09-02
2016-08-04
10, NOWAKI, 48-314, PAKOSŁAWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie