KRS 0000140136
NIP7520000501
REGON00047532900000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BRZEZINKACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA W BRZEZINKACH
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Data usunięcia 06 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BRZEZINKI, 46-134, GŁUSZYNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7520000501
data rejestracji 04 wrz 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUDANUTA RENATA NOWAK GIERUS
Likwidator
2018-12-19
2020-05-06
KRYSTYNA BEDNARZ
Likwidator
2018-12-19
2020-05-06
JAN KUCHCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2020-05-06
WIESŁAWA KOSTRZEWA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2020-05-06
KRYSTYNA ZŁOTA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2005-09-16
HALINA KULIK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-16
2020-05-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
ANNA GWIAZDA
PREZES
2002-11-21
2014-11-07
MIROSŁAW GWIAZDA
WICEPREZES
2002-11-21
2015-07-21
MIROSŁAW GWIAZDA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-21
2018-12-19
MARIA ANTONINA PATER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-21
2015-07-21
JAN DOMRZAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-21
2018-10-25
GRAŻYNA ZADORA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-21
2018-12-19
2002-11-21
2018-12-19
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie