KRS 0000017882
NIP7530000075
REGON00047586100000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŚCINAWIE NYSKIEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA W ŚCINAWIE NYSKIEJ
Data rejestracji 07 cze 2001 (23 lata temu) 07 cze 2001
Data usunięcia 19 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WSPÓLNA, 13, ŚCINAWA NYSKA, 48-325, ŚCINAWA MAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7530000075
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 wrz 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0210Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHMARIA CZAJKA
Beneficjent
PIOTR FRANKOWICZ
Beneficjent
JAROSŁAW WARCHOŁ
Beneficjent
JANUSZ SZLĘZAK
Beneficjent
MARIAN BEDNARZ
Beneficjent
STANISŁAW BIAŁOMAZUR
Beneficjent
JADWIGA RIEGER
Beneficjent
PIOTR GIERLACH
Beneficjent
JÓZEF DZIEKAN
Beneficjent
BEATA FALTYN
Beneficjent
DANUTA RENATA NOWAK GIERUS
Likwidator
2022-11-17
2023-09-19
ANDRZEJ KAZIMIERZ DENDEWICZ
Likwidator
2022-11-17
2023-09-19
ANDRZEJ KAZMIERZ DENDEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-03-03
2019-05-09
PIOTR MUKOID
Członek Organu Nadzoru
2005-03-03
2016-05-24
MARIAN BEDNARZ
Członek Organu Nadzoru
2005-03-03
2009-04-15
ZOFIA JADWIGA GÓRNA
Członek Organu Nadzoru
2005-03-03
2008-05-08
EDWARD JÓZEF BUŁKA
Członek Organu Nadzoru
2005-03-03
2012-06-11
ZBIGNIEW JAN GAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-08
2009-04-15
STANISŁAW BIAŁOMAZUR
Członek Organu Nadzoru
2009-04-15
2012-06-11
EUGENIUSZ WŁADYSŁAW MISA
Członek Organu Nadzoru
2009-04-15
2012-06-11
JADWIGA MARIA RIEGER
Członek Organu Nadzoru
2012-06-11
2020-07-10
BEATA BARBARA FALTYN
Członek Organu Nadzoru
2016-05-24
2023-09-19
MARIA CZAJKA
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
PIOTR FRANKOWICZ
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
JAROSŁAW WARCHOŁ
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
JANUSZ SZLĘZAK
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
MARIAN BEDNARZ
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
STANISŁAW BIAŁOMAZUR
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
JADWIGA RIEGER
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
PIOTR GIERLACH
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
JÓZEF DZIEKAN
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
BEATA FALTYN
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
ADAM MICHAŁ HAWROT
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2019-05-09
2022-11-17
ANDRZEJ KAZIMIERZ DENDEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2019-05-09
2022-11-17
WIESŁAW WITOLD SULIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-07
2016-05-24
BERNARD ANTONI BOCHYŃSKI
Z-CA PREZESA
2001-06-07
2004-05-25
JADWIGA MARIA RIEGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-07
2004-05-25
GRZEGORZ TOMASZ PASINIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-07
2016-05-24
GRZEGORZ TOMASZ PASINIEWICZ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2016-05-24
2019-05-09
ZBIGNIEW SYPIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-07
2004-05-25
ZBIGNIEW SYPIEŃ
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2004-05-25
2016-05-24
ZBIGNIEW SYPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2016-05-24
2019-05-09
2001-06-07
2022-11-17
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŚCINAWIE NYSKIEJ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie