KRS 0000083763
NIP7480002496
REGON00068818900000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LISIĘCICACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA W LISIĘCICACH
Data rejestracji 21 sty 2002 (23 lata temu) 21 sty 2002
Data usunięcia 27 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WOLNOŚCI, 50, LISIĘCICE, 48-118, LISIĘCICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)DANUTA RENATA NOWAK GIERUS
Likwidator
2018-03-14
2018-11-27
STANISŁAWA MARIA GAJDECZKA
Likwidator
2018-03-14
2018-11-27
RYSZARD FARON
Członek Organu Nadzoru
2007-09-11
2018-11-27
MAREK KOBYLAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-11
2018-11-27
PAWEŁ MOJZYK OTRZĄSEK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-11
2018-11-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
WŁADYSŁAW OLIWA
PREZES
2002-01-21
2018-03-14
STANISŁAW CZECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-21
2018-03-14
JERZY LISOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-21
2018-03-14
2002-01-21
2018-03-14
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LISIĘCICACH
Zakup ciągnika rolniczego o mocy 194 KM
286 111,00 zł
77 021,08 zł
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie