KRS 0000077543
NIP7480002697
REGON00047544700000
NazwaSPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE "NIWA" W RÓWNEM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE "NIWA" W RÓWNEM
Data rejestracji 16 sty 2002 (23 lata temu) 16 sty 2002
Data usunięcia 10 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 90, RÓWNE, 48-100, GŁUBCZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICHDANUTA RENATA NOWAK GIERUS
Likwidator
2016-01-26
2017-01-10
JADWIGA GRUSZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-20
2007-04-18
PIOTR JANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-20
2017-01-10
DANUTA BUGAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-20
2017-01-10
TERESA JADWIGA WĘGRZYN
Członek Organu Nadzoru
2007-04-18
2017-01-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM
ADAM STRUSZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-16
2016-01-26
IRENA JANINA JANO
PREZES
2002-01-16
2006-06-20
TERESA JADWIGA WĘGRZYN
WICEPREZES
2002-01-16
2006-12-11
LUCJAN STANISŁAW JANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-16
2006-12-11
STANISŁAW WRÓBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-09
2006-12-11
JADWIGA GRUSZCZYŃSKA
PREZES
2006-12-11
2016-01-26
ZDZISŁAW DERKACZ
WICEPREZES
2006-12-11
2016-01-26
RYSZARD BREWUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-11
2016-01-26
STEFANIA JAROSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-16
2004-08-09
TADEUSZ ANTONI ZAKRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-11
2011-12-14
2002-01-16
2016-01-26
SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE "NIWA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie