KRS 0000058468
NIP7480002349
REGON00076770100000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SUŁKOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA W SUŁKOWIE
Data rejestracji 05 lis 2001 (23 lata temu) 05 lis 2001
Data usunięcia 15 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 50, SUŁKÓW, 48-120, BABORÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7480002349
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTADAM KARPIAK
Beneficjent
MAREK WIATROWICZ
Beneficjent
WŁADYSŁAW SEEMANN
Beneficjent
MIECZYSŁAW GAŁKA
Beneficjent
DANUTA NOWAK-GIERUS
zgłaszający - likwidator
RYSZARD ŚLEPECKI
Beneficjent
RYSZARD ŻURAKOWSKI
Beneficjent
KRYSTYNA ŚLEPECKA
Beneficjent
KAZIMIERZ SMAJDA
Beneficjent
BOGUSŁAW SEEMANN
Beneficjent
DANUTA RENATA NOWAK GIERUS
Likwidator
2021-06-02
2022-06-15
RYSZARD ŚLEPECKI
Likwidator
2021-06-02
2022-06-15
EDWARD KRAŚNICKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-29
2013-07-22
WŁADYSŁAW SEEMANN
Członek Organu Nadzoru
2010-06-29
2016-01-21
JÓZEFA PODGÓRSKA PRZYBYŁA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-29
2018-10-17
ADAM KARPIAK
Członek Organu Nadzoru
2013-07-22
2015-04-17
BOGUSŁAW SEEMANN
Członek Organu Nadzoru
2015-04-17
2022-06-15
MIECZYSŁAW GAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2016-01-21
2022-06-15
MAREK JÓZEF WIATROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-10-17
2022-06-15
ADAM KARPIAK
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
MAREK WIATROWICZ
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
WŁADYSŁAW SEEMANN
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
MIECZYSŁAW GAŁKA
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
RYSZARD ŚLEPECKI
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
RYSZARD ŻURAKOWSKI
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
KRYSTYNA ŚLEPECKA
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
KAZIMIERZ SMAJDA
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
BOGUSŁAW SEEMANN
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
JÓZEFA PODGÓRSKA-PRZYBYŁA
Beneficjent
CZŁONEK SPÓŁDZIELNI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
RYSZARD ŚLEPECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-05
2021-06-02
RYSZARD ŻURAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-05
2021-06-02
ADAM KARPIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-05
2006-09-19
STANISŁAW PIETRZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-05
2006-09-19
STANISŁAW WĘGRZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-05
2010-04-26
GRZEGORZ DROZDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-26
2015-04-17
WŁADYSŁAW MAREK SEEMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-07
2021-06-02
2001-11-05
2006-09-19
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SULKOWIE
2006-09-19
2021-06-02
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SUŁKOWIE
2001-11-05
2006-09-19
SULKÓW, 48-120, BABORÓW, POLSKA
1.Zakup kombajnu zbożowego CLAAS MEGA 360 AC 2.Zakup agregatu uprawowo siewnego
618 276,00 zł
201 251,05 zł
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie