KRS 0000168327
NIP7480002355
REGON00047546000000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W NOWEJ CEREKWI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA W NOWEJ CEREKWI
Data rejestracji 24 lip 2003 (21 lat temu) 24 lip 2003
Data usunięcia 25 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres GŁUBCZYCKA, 19, NOWA CEREKWIA, 48-133, NOWA CEREKWIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7480002355
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)DANUTA RENATA NOWAK GIERUS
Likwidator
2018-03-08
2021-02-25
STANISŁAW PREISNER
Likwidator
2018-03-08
2021-02-25
MARIOLA STACHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2004-07-08
TERESA GŁOGIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2004-07-08
HENRYKA CZEMERYNSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2015-08-18
STANISŁAW PREISNER
Członek Organu Nadzoru
2010-08-09
2015-08-18
STANISŁAWA MIROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-08-09
2015-08-18
JÓZEF JAROSŁAW SERAFIN
Członek Organu Nadzoru
2015-08-18
2021-02-25
ŁUKASZ LEŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2015-08-18
2021-02-25
PAWEŁ JÓZEF HUMENY
Członek Organu Nadzoru
2017-11-22
2021-02-25
RYSZARD KOBA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-08
2010-08-09
TERESA PATRYJACH
Członek Organu Nadzoru
2004-07-08
2010-08-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO UPOWAŻNIONA.
ZBIGNIEW MASIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-24
2016-05-30
JAN MARIAN PIOTROWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2003-07-24
2007-08-07
RYSZARD KOBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-24
2004-07-08
STANISŁAW WATRAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-24
2004-07-08
EDWARD LEŃCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-08
2005-08-29
MARIOLA STACHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-29
2007-08-07
MARIOLA STACHOWICZ
ZASTĘPCA PREZESA
2007-08-07
2018-03-08
STANISŁAW KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-07
2016-06-03
STANISŁAW PREISNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-30
2016-06-03
STANISŁAW PREISNER
PREZES ZARZĄDU
2016-06-03
2018-03-08
2003-07-24
2018-03-08
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W NOWEJ CEREKWI
2003-07-24
2007-08-07
GŁUBCZYCKA, 19, NOWA CEREKWIA, 48-133, NOWA CEREKWIA, POLSKA
2007-08-07
2007-11-23
GŁUBCZYCKA, 19, NOWA CEREKWIA, 48-130, KIETRZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie