KRS 0000147800
REGON47156381800000
NazwaCEBAL TUBA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCEBAL TUBA POLSKA
Data rejestracji 17 sty 2003 (22 lata temu) 17 sty 2003
Data usunięcia 03 lis 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KS. TYMIENIECKIEGO, 22/24, ŁÓDŹ, 90-349, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 211650,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 211650,00 PLN
Wartość nominalna akcji510,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji415
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440 REKLAMAKRZYSZTOF WOLSKI
Likwidator
2005-02-10
2006-11-03
ANDRZEJ WALDEMAR WOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2006-11-03
FREDERICK HENDRICK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2003-09-23
PATRICK GASQUET
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2003-09-23
FREDERIC OGER
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2006-11-03
JEAN GABRIEL GUILLEMIN
Członek Organu Nadzoru
2003-01-17
2006-11-03
FRANCOIS BEAUGRAND
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2006-11-03
HENRYK ORFINGER
Członek Organu Nadzoru
2004-09-15
2006-11-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
CLAUDE CARTEROT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-17
2003-09-23
KRZYSZTOF WOJCIECH WOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-17
2005-02-10
WOJCIECH JANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-17
2005-02-10
YVES DURAND
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-17
2003-09-23
FRANCOIS LUSCAN
PREZES ZARZĄDU
2003-09-23
2004-09-15
PATRICK GASQUET
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-23
2005-02-10
FREDERIC HENDRICK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-23
2005-02-10
JEAN MICHEL GEFFRIAUD
PREZES ZARZĄDU
2003-01-17
2003-09-23
HINTZ MARTIN
PREZES ZARZĄDU
2004-09-15
2005-02-10
2003-01-17
2005-02-10
CEBAL-TUBA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2003-01-17
2004-10-06
OBYWATELSKA, 117, ŁÓDŹ, 94-104, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie