KRS 0000051308
NIP1132183759
REGON01611855100000
Nazwa"INTERRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERRA
Data rejestracji 26 paź 2001 (23 lata temu) 26 paź 2001
Data usunięcia 01 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.WYŚCIGOWA, 6, WARSZAWA, 02-681, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132183759
data rejestracji 01 lip 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lut 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANALIDIA STANISŁAWA JANKOWSKA
Beneficjent
LIDIA STANISŁAWA JANKOWSKA
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
WOJCIECH JANISZEWSKI
Beneficjent
KODO LIMITED
Wspólnik
2001-10-26
2023-02-01
57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28 500,00 ZŁ
HENRYK ORFINGER
Wspólnik
2001-10-26
2009-04-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ
WOJCIECH JANISZEWSKI
Wspólnik
2001-10-26
2023-02-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 PLN
KRZYSZTOF WOJCIECH WOLSKI
Wspólnik
2001-10-26
2009-04-03
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
LIDIA STANISŁAWA JANKOWSKA
Likwidator
2022-06-28
2023-02-01
LIDIA STANISŁAWA JANKOWSKA
Beneficjent
LIKWIDATOR
WOJCIECH JANISZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WOJCIECH JANISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2022-06-28
JACEK PAWEŁ MAZUR
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-26
2008-03-04
JACEK PAWEŁ MAZUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-09
2022-06-28
2001-10-26
2022-06-28
"INTERRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-26
2002-03-06
SASKA, 9, WARSZAWA, 03-968, WARSZAWA, POLSKA
2002-03-06
2012-04-24
TAGORE, 3, WARSZAWA, 02-647, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie