KRS 0000086324
NIP7251649368
REGON47166495600000
Nazwa"ALBÉA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALBÉA POLAND
Data rejestracji 30 sty 2002 (23 lata temu) 30 sty 2002
Data usunięcia 12 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. TYMIENIECKIEGO, 22/24, ŁÓDŹ, 90-349, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2123500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #2592Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWALBÉA TUBES FRANCE
Wspólnik
2002-01-30
2016-08-12
4.247 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.123.500,00 ZŁOTYCH
HENRYK ORFINGER
Wspólnik
2002-01-30
2008-08-28
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.500 ZŁ
PIOTR PAWEŁ FRĄCZKOWSKI
Prokurent
2007-07-09
2014-10-06
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JEAN MICHEL GEFFRIAUD
PREZES ZARZĄDU
2002-01-30
2003-10-03
CLAUDE CARTEROT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-30
2003-10-03
KRZYSZTOF JAN KOSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-24
2016-08-12
LAURENT VILLEMIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-06
2016-08-12
PAUL SEFCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-24
2013-10-29
KRZYSZTOF WOJCIECH WOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-30
2008-11-24
WOJCIECH JANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-30
2008-11-24
PAUL SEFCIK
PREZES ZARZĄDU
2013-10-29
2016-08-12
YVES DURAND
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-30
2003-10-03
FRANCOIS LUSCAN
PREZES ZARZĄDU
2003-10-03
2004-09-10
2002-01-30
2011-04-29
"CEBAL TUBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie