KRS 0000144742
NIP5810010197
REGON51949984500000
NazwaMASARNIA "MATIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMASARNIA "MATIS"
Data rejestracji 20 gru 2002 (22 lata temu) 20 gru 2002
Data usunięcia 30 mar 2017 30 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 7 A, RÓŻNOWO, 14-240, SUSZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3972000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICHSTANISŁAW TADEUSZ DYBICH
Wspólnik
2002-12-20
2008-02-14
852 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 852.000 ZŁ
MARIUSZ DYBICH
Wspólnik
2002-12-20
2017-03-30
1.986 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.986.000,00 ZŁ
ARTUR DYBICH
Wspólnik
2002-12-20
2017-03-30
1.986 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.986.000,00 ZŁ
SYLWIA ELŻBIETA KRUPA
Wspólnik
2003-12-23
2008-02-05
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,-ZŁ
JAROSŁAW KALINOWSKI
Prokurent
2007-12-03
2008-05-12
SAMOISTNA
ARTUR DYBICH
Likwidator
2015-12-29
2017-03-30
MARIUSZ DYBICH
Członek Organu Nadzoru
2007-08-22
2007-12-03
STANISŁAW TADEUSZ DYBICH
Członek Organu Nadzoru
2007-08-22
2007-12-03
ARTUR DYBICH
Członek Organu Nadzoru
2007-08-22
2007-12-03
BERNARD WALKOWIAK
Powiernik
2011-03-22
2013-04-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
STANISŁAW TADEUSZ DYBICH
PREZES ZARZĄDU
2002-12-20
2005-02-02
MARIUSZ DYBICH
CZLONEK ZARZĄDU
2002-12-20
2005-02-02
MARIUSZ DYBICH
PREZES ZARZĄDU
2005-02-02
2007-08-22
ARTUR DYBICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-20
2005-02-02
ARTUR DYBICH
WICE PREZES ZARZĄDU
2005-02-02
2007-08-22
KRZYSZTOF RYSZARD DYBICH
PREZES ZARZĄDU
2007-08-22
2007-12-03
MARIUSZ DYBICH
PREZES ZARZĄDU
2007-12-03
2015-12-29
ARTUR DYBICH
WICE PREZES ZARZĄDU
2007-12-03
2015-12-29
2002-12-20
2011-03-22
MASARNIA "MATIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-22
2013-08-02
MASARNIA "MATIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie