KRS 0000136739
NIP9690050166
REGON27100573400000
Nazwa"EUROKRAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEUROKRAN
Data rejestracji 15 lis 2002 (22 lata temu) 15 lis 2002
Data usunięcia 11 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 9, PYSKOWICE, 44-120, PYSKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#3410 PRODUKCJA W ZAKRESIE PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO, W TYM PRZEMYSŁOWY MONTAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #3550Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #551 USŁUGI HOTELARSKIE #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCHJOACHIM MUSIOŁ
Likwidator
2008-08-25
2020-09-11
JUSTYNA LUDA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-15
2020-09-11
JACEK GRYNICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-15
2020-09-11
STANISŁAW SALNIK
Wspólnik
2002-11-15
2020-09-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
NIKO TRIANDAFILIDIS
Wspólnik
2002-11-15
2020-09-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ
1952-01-17
JUSTYNA LUDA
Wspólnik
2002-11-15
2020-09-11
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 1200 ZŁ
ADAM KUKLA
Powiernik
2002-11-15
2007-04-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
SŁAWOMIR TADEUSZ CZYŻ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-15
2008-08-25
JOACHIM JÓZEF MUSIOŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-15
2008-08-25
2002-11-15
2008-08-25
"EUROKRAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie