KRS 0000007388
NIP5212792089
REGON01291406700000
Nazwa"TOWAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOWAREX
Data rejestracji 11 kwi 2001 (23 lata temu) 11 kwi 2001
Data usunięcia 17 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 9, PYSKOWICE, 44-120, PYSKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1660680,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJESUS MARCO BERGES
Wspólnik
2001-04-11
2001-12-21
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 PLN
1953-05-05
ELŻBIETA ANNA PIETRZAK ZACHARIASZ
Wspólnik
2001-09-27
2001-12-21
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000 PLN
L.A. SCHRODER HOLDING NAARODEN B.V.
Wspólnik
2001-12-21
2008-05-12
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.660.680 ZŁOTYCH
JOSE MARCO BERGES
Wspólnik
2001-04-11
2001-12-21
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 PLN
TEAPARK ENVESTMENTS B.V.
Wspólnik
2008-05-12
2014-01-17
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.660.680,00 ZŁ
JORGE NARCISO PARDO NAVARRO
Likwidator
2012-11-26
2014-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JESUS BERGES MARCO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-11
2008-10-21
JOSE BERGES MARCO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-11
2008-05-12
JESUS MARCO BERGES
PREZES ZARZĄDU
2008-05-12
2009-12-09
1953-05-05
JORGE NARCISO PARDO NAVARRO
PREZES ZARZĄDU
2009-12-09
2012-11-26
2001-04-11
2012-11-26
"TOWAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie