KRS 0000154702
NIP7292520677
REGON47314298900000
Nazwa"ROTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROTEX
Data rejestracji 10 mar 2003 (22 lata temu) 10 mar 2003
Data usunięcia 06 mar 2018 06 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 9, PYSKOWICE, 44-120, PYSKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #2320A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWAMICHAŁ STANISŁAW KOPROWSKI
Prokurent
2006-01-13
2008-09-05
SAMOISTNA
PATRYK ROBERT DRUSZKIEWICZ
Prokurent
2010-03-31
2014-06-18
PROKURA JEDNOOSOBOWA (ODDZIELNA)
BOGUSŁAW JERZY ART
Wspólnik
2003-03-10
2008-09-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
BOGUSŁAW KAZIMIERZ ART
Wspólnik
2003-03-10
2008-09-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
JAN KONSTANTY CHORIANOPOULOS
Wspólnik
2008-09-05
2009-10-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
PIOTR PROKOPOWICZ
Wspólnik
2009-10-30
2018-03-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
BOGUSŁAW JERZY ART
Członek Organu Nadzoru
2005-08-02
2008-09-05
GRAŻYNA EWA PYZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-10
2008-09-05
BOGUSŁAW KAZIMIERZ ART
Członek Organu Nadzoru
2003-03-10
2005-08-02
JOANNA GRAŻYNA ART GAJDA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-10
2008-09-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE PROKURENT-SAMODZIELNIE CZŁONKOWIE ZARZĄDU-DWUOSOBOWO
PIOTR PROKOPOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-10-30
2013-11-27
ANETA GOLAK
PREZES ZARZĄDU
2014-06-18
2016-02-03
BOGUSŁAW JERZY ART
PREZES ZARZĄDU
2003-03-10
2005-08-02
BOGUSŁAW KAZIMIERZ ART
PREZES ZARZĄDU
2005-08-02
2008-09-05
JAN KONSTANTY CHORIANOPOULOS
PREZES ZARZĄDU
2008-09-05
2009-10-30
2003-03-10
2008-09-05
"ROTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-05
2009-10-30
UNIVEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-10
2008-09-05
TUSZYŃSKA, 60/64, ŁÓDŹ, 93-368, ŁÓDŹ, POLSKA
2008-09-05
2009-10-30
WOLNOŚCI, 86, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie