KRS 0000066002
NIP6480000918
REGON00045231100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "DOBROBYT"
Krótka nazwaINWALIDÓW "DOBROBYT"
Data rejestracji 26 lis 2001 (23 lata temu) 26 lis 2001
Data usunięcia 07 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SŁOWACKIEGO, 2, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #2753Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2754B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYJĄTKIEM ODLEWNICTWA MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2873 PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2863 PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP #3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKKRYSTYNA BARBARA GAWLICZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-29
2012-02-07
ALICJA ELŻBIETA GAŁADYK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2012-02-07
MARIA JOANNA KORZENIOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2012-02-07
ZOFIA MARZEC
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2002-10-14
KAROL HENRYK MATYSIK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2002-10-14
HENRYK MEJZA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2002-10-14
MARIAN MORDASEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-14
2004-09-29
ANDRZEJ MARIAN SKIBA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-14
2004-09-29
JÓZEF NAROŻNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-14
2004-09-29
PIOTR MARIAN ZYDRA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2004-09-29
ADAM KUKLA
Powiernik
2005-07-28
2011-10-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
MAREK KRZYSZTOF ROMAN
PREZES ZARZĄDU
2001-11-26
2012-02-07
BOGDAN CZESŁAW ŁACH
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-11-26
2012-02-07
PIOTR MARIAN ZYDRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-26
2012-02-07
BOGDAN TADEUSZ ADAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-26
2005-01-26
2001-11-26
2009-11-13
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "DOBROBYT"
2009-11-13
2011-10-18
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "DOBROBYT" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie