KRS 0000104449
REGON69025719600000
Nazwa"TERMINAL-MIELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTERMINAL-MIELEC
Data rejestracji 03 kwi 2002 (22 lata temu) 03 kwi 2002
Data usunięcia 27 paź 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 140000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄADAM WIKTOR GĄSIOR
Wspólnik
2002-04-03
2005-10-27
2.800 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 140.000 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ROMANEM GĄSIOR, DANUTĄ GĄSIOR, EDWARDEM RĄCZKA, ZDZISŁAWEM RĄCZKA, JÓZEFEM RĄCZKA.
ROMAN GĄSIOR
Wspólnik
2002-04-03
2005-10-27
2.800 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 140.000 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ADAMEM GĄSIOR, DANUTĄ GĄSIOR, EDWARDEM RĄCZKA, ZDZISŁAWEM RĄCZKA, JÓZEFEM RĄCZKA.
DANUTA GĄSIOR
Wspólnik
2002-04-03
2005-10-27
2.800 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 140.000 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ROMANEM GĄSIOR, ADAMEM GĄSIOR, EDWARDEM RĄCZKA, ZDZISŁAWEM RĄCZKA, JÓZEFEM RĄCZKA.
EDWARD RĄCZKA
Wspólnik
2002-04-03
2005-10-27
2.800 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 140.000 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ROMANEM GĄSIOR, DANUTĄ GĄSIOR, ADAMEM GĄSIOR, ZDZISŁAWEM RĄCZKA, JÓZEFEM RĄCZKA.
ZDZISŁAW RĄCZKA
Wspólnik
2002-04-03
2005-10-27
2.800 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 140.000 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ROMANEM GĄSIOR, DANUTĄ GĄSIOR, EDWARDEM RĄCZKA, ADAMEM GĄSIOR, JÓZEFEM RĄCZKA.
JÓZEF RĄCZKA
Wspólnik
2002-04-03
2005-10-27
2.800 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 140.000 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ROMANEM GĄSIOR, DANUTĄ GĄSIOR, EDWARDEM RĄCZKA, ZDZISŁAWEM RĄCZKA, ADAMEM GĄSIOR.
EUGENIUSZ ANDRZEJ NIEDBAŁA
Likwidator
2005-01-07
2005-10-27
ADAM WIKTOR GĄSIOR
Członek Organu Nadzoru
2002-04-03
2005-10-27
EDWARD RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-03
2005-10-27
JERZY MALICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-03
2005-10-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W TYM RÓWNIEŻ AKTÓW NOTARIALNYCH WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
EUGENIUSZ ANDRZEJ NIEDBAŁA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-03
2005-01-07
JERZY ZBIGNIEW MIERZWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-03
2005-01-07
2002-04-03
2005-01-07
"TERMINAL-MIELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie