KRS 0000090945
NIP8170005762
REGON69001505600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI "TARAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI "TARAN"
Data rejestracji 14 lut 2002 (23 lata temu) 14 lut 2002
Data usunięcia 23 mar 2018 23 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRAUGUTTA, 7, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50400,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHTADEUSZ GANCARZ
Wspólnik
2002-02-14
2007-08-14
10 UDZIAŁÓW PO 700 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁ
DANUTA GĄSIOR
Wspólnik
2007-03-29
2007-08-14
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2800 ZŁ WE WSPÓLNOŚCI Z EDYTĄ GĄSIOR, KATARZYNĄ GĄSIOR I SEBASTIANEM GĄSIOR, 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2800 ZŁ WE WSPÓLNOŚCI Z ADAMEM GĄSIOR, ROMANEM GĄSIOR, EDWARDEM RĄCZKA, ZDZISŁAWEM RĄCZKA.
Wspólnik
2007-08-14
2018-03-23
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.400 ZŁ
83136175000000
RYSZARD SZOT
Wspólnik
2002-02-14
2007-08-14
10 UDZIAŁÓW PO 700 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁ
ADAM KUCHARSKI
Wspólnik
2002-02-14
2008-04-10
10 UDZIAŁÓW PO 700 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁ
ROMAN GĄSIOR
Wspólnik
2002-02-14
2007-08-14
4 UDZIAŁY PO 700 ZŁ - 2.800 ZŁ SAMODZIELNIE 4 UDZIAŁY PO 700 ZŁ - 2.800 WSPÓLNIE Z ADAMEM GĄSIOR, EDWARDEM RĄCZKA, ZDZISŁAWEM RĄCZKA, DANUTĄ GĄSIOR
ANDRZEJ WOLSKI
Wspólnik
2002-02-14
2007-08-14
10 UDZIAŁÓW PO 700 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁ
ADAM GĄSIOR
Wspólnik
2002-02-14
2007-08-14
4 UDZIAŁY PO 700 ZŁ - 2.800 ZŁ SAMODZIELNIE 4 UDZIAŁY PO 700 ZŁ - 2.800 WSPÓLNIE Z ROMANEM GĄSIOR, EDWARDEM RĄCZKA, ZDZISŁAWEM RĄCZKA, DANUTĄ GĄSIOR
ZDZISŁAW RĄCZKA
Wspólnik
2002-02-14
2013-09-13
4 UDZIAŁY PO 700 ZŁ - 2.800 ZŁ SAMODZIELNIE 4 UDZIAŁY PO 700 ZŁ - 2.800 WSPÓLNIE Z ROMANEM GĄSIOR, ADAMEM GĄSIOR, EDWARDEM RĄCZKA, DANUTĄ GĄSIOR
EDWARD RĄCZKA
Wspólnik
2002-02-14
2007-08-14
4 UDZIAŁY PO 700 ZŁ - 2.800 ZŁ SAMODZIELNIE 4 UDZIAŁY PO 700 ZŁ - 2.800 WSPÓLNIE Z ROMANEM GĄSIOR, ADAMEM GĄSIOR, ZDZISŁAWEM RĄCZKA, DANUTĄ GĄSIOR
ANDRZEJ KORCZYKOWSKI
Prokurent
2007-03-07
2007-03-14
PROKURA ODDZIELNA
DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA
Prokurent
2012-10-18
2015-06-29
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GERARD PAWEŁ ŻURAWSKI
Prokurent
2012-10-18
2015-06-29
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GERARD PAWEŁ ŻURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-06-29
2018-03-23
ALEKSANDER HENRYK GĄSIOR
Członek Organu Nadzoru
2015-06-29
2018-03-23
ADAM KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2004-08-17
ANDRZEJ WOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2004-08-17
ADAM GĄSIOR
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2004-08-17
ROMAN GĄSIOR
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2015-06-29
ZBIGNIEW STANISŁAW DZIAŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-17
2007-03-14
EDWARD RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-17
2015-06-29
ZDZISŁAW RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-17
2015-06-29
DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2015-06-29
2018-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W SPRAWACH WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCEGO ZARZĄDU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIELNIE. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION) LEŻY WYŁĄCZNIE W KOMPETENCJI ZARZĄDU I NIE WYMAGA ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION) WYMAGA OPINII RADY NADZORCZEJ I NIE WYMAGA ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
ROBERT KRZYSZTOF PEZDA
PREZES ZARZĄDU
2011-02-24
2018-03-23
DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-24
2012-10-18
GERARD PAWEŁ ŻURAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-24
2012-10-18
TADEUSZ GANCARZ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-14
2007-03-14
RYSZARD SZOT
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-14
2007-03-14
ZDZISŁAW RĄCZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-14
2004-08-17
EDWARD RĄCZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-14
2004-08-17
ANDRZEJ WOLSKI
WICEPREZES
2004-08-17
2007-03-14
ADAM KUCHARSKI
WICEPREZES
2004-08-17
2006-02-20
WACŁAW WŁADYSŁAW GRANICZKA
PREZES ZARZĄDU
2007-03-14
2011-02-24
2002-02-14
2007-08-14
PIOTRA SKARGI, 9, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie