KRS 0000220177
NIP8170011550
REGON69002046500000
NazwaZAKŁADY ELEKTRONIKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ R&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁADY ELEKTRONIKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ R&G
Data rejestracji 22 paź 2004 (20 lat temu) 22 paź 2004
Data usunięcia 24 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRAUGUTTA, 7, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 750000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8170011550
data rejestracji 22 kwi 1994
status Czynny
16114012250000560191001008
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
21105017221000009030824404
INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13
ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA
74105017221000009030824420
INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13
ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA
57116022020000000376715283
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
11114012250000560191001001
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
54114012250000560191001003
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
97114012250000560191001005
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
81114012250000560191001002
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
27114012250000560191001004
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOANNA MONIKA ŻURAWSKA
Beneficjent
DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA
Beneficjent
ROBERT KRZYSZTOF PEZDA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MIECZYSŁAW MICHAŁ LENART
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ROMAN GĄSIOR
Wspólnik
2004-10-22
2011-05-24
1.031 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.550 ZŁ
ZDZISŁAW RĄCZKA
Wspólnik
2004-10-22
2011-05-24
1.031 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.550 ZŁ
ADAM WIKTOR GĄSIOR
Wspólnik
2004-10-22
2011-05-24
845 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.250,00
EDWARD RĄCZKA
Wspólnik
2004-10-22
2011-05-24
1.031 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.550 ZŁ
DANUTA GĄSIOR
Wspólnik
2004-10-22
2011-05-24
1.031 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.550 ZŁ
JÓZEF RĄCZKA
Wspólnik
2004-10-22
2011-05-24
1.031 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.550 ZŁ
Wspólnik
2005-06-22
2011-05-24
9.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 450.000 ZŁ
83136175000000
IWONA GĄSIOR
Członek Organu Nadzoru
2004-10-22
2009-03-19
JANINA RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-22
2008-07-02
MARIA DANUTA RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-22
2008-07-02
DANUTA GĄSIOR
Członek Organu Nadzoru
2005-01-24
2009-03-19
ROMAN GĄSIOR
Członek Organu Nadzoru
2009-03-19
2011-05-24
JÓZEF RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-24
2009-03-19
GERARD ŻURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-02
2010-04-16
DANIEL RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-02
2010-04-16
EDWARD RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-19
2011-05-24
ZDZISŁAW RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-19
2011-05-24
ANNA MONIKA ŻURAWSKA
Beneficjent
POSIADA 42% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE R&G PLUS SP.Z O.O., KTÓRA POSIADA 85,44% AKCJI W SPÓŁCE
DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA
Beneficjent
POSIADA 42% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE R&G PLUS SP.Z O.O., KTÓRA POSIADA 85,44% AKCJI W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W TYM RÓWNIEŻ AKTÓW NOTARIALNYCH WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
ROBERT KRZYSZTOF PEZDA
PREZES ZARZĄDU
2011-02-04
2011-05-24
MIECZYSŁAW MICHAŁ LENART
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-19
2011-05-24
DANIEL ZDZISŁAW RĄCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-16
2011-05-24
GERARD ŻURAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-16
2011-05-24
ROMAN GĄSIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-22
2009-03-19
EDWARD RĄCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-22
2009-03-19
ZDZISŁAW HENRYK RĄCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-22
2009-03-19
WACŁAW WŁADYSŁAW GRANICZKA
PREZES ZARZĄDU
2009-03-19
2011-02-04
ROBERT KRZYSZTOF PEZDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-19
2011-02-04
2004-10-22
2011-05-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-22
2011-05-24
ZAKŁADY ELEKTRONIKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ R&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-22
2011-05-24
TRAUGUTTA, 7, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
2009-10-21
2011-05-24
2620Z - PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
2009-10-21
2011-05-24
2630Z - PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
2009-10-21
2011-05-24
2573Z - PRODUKCJA NARZĘDZI
2009-10-21
2011-05-24
2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2009-10-21
2011-05-24
2599Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2009-10-21
2011-05-24
2229Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2009-10-21
2011-05-24
2829Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2009-10-21
2011-05-24
4651Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
2009-10-21
2011-05-24
4652Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie