KRS 0000067212
NIP8631453198
REGON83040657300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OPATOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH W OPATOWIE
Data rejestracji 06 gru 2001 (23 lata temu) 06 gru 2001
Data usunięcia 30 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BŁONIE, 8, SANDOMIERZ, 27-600, SANDOMIERZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3967150,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8631453198
data rejestracji 01 sty 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEDOMINIKA ZAJĄC
Beneficjent
BARTŁOMIEJ JACEK KOTWICA
Beneficjent
PIOTR WALCZYNA
reprezentant
SEBASTIAN ZAJĄC
Beneficjent
PRZEMYSŁAW MARCIN BOKWA
Beneficjent
LONGIN MARIAN BOKWA
Beneficjent
MONIKA MAŁGORZATA ALBANIL CID
Beneficjent
ROMAN KRAWCZYK
Beneficjent
PIOTR SENDER
Beneficjent
Wspólnik
2005-11-22
2015-01-26
77 733 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 886 650,00 ZŁ
83028443700000
Wspólnik
2015-01-26
2020-10-30
77 733 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 886 650,00 ZŁ
29117638300000
JAN PAWEŁ DZIAŁOWSKI
Wspólnik
2001-12-06
2005-11-22
644 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.200,00 ZŁOTYCH.
KRZYSZTOF WIESŁAW DZIADOWICZ
Wspólnik
2001-12-06
2014-10-31
559 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.950,00 ZŁ
ANDRZEJ ADAM GOŁASA
Wspólnik
2001-12-06
2005-11-22
580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000,00 ZŁ.
STEFAN WALDEMAR WRÓBLEWSKI
Wspólnik
2001-12-06
2005-11-22
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ.(TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH).
KOPALNIE DOLOMITÓW SPÓŁKA AKCYJNA 27-600 SANDOMIERZ, UL. BŁONIE 8
Wspólnik
2001-12-06
2006-02-14
1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ.(SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).
830281437
ZDZISŁAW JANUSZ JAKUBOWSKI
Prokurent
2006-08-24
2014-08-28
ODDZIELNA
PIOTR WALCZYNA
Likwidator
2015-01-26
2020-10-30
JAN WITOLD KWAPISZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2011-10-03
LONGIN MARIAN BOKWA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2020-10-30
ZDZISŁAW JANUSZ JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2005-06-14
JAN ŁYŚ
Członek Organu Nadzoru
2005-06-14
2010-10-26
ZDZISŁAW JANUSZ JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-10-26
2013-09-19
BARTŁOMIEJ KOTWICA
Członek Organu Nadzoru
2013-09-19
2020-10-30
SEBASTIAN ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2013-09-19
2020-10-30
MONIKA MAŁGORZATA ALBANIL CID
Członek Organu Nadzoru
2013-09-19
2020-10-30
PRZEMYSŁAW BOKWA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-03
2020-10-30
DOMINIKA ZAJĄC
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POLSKIE BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM
BARTŁOMIEJ JACEK KOTWICA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKIE BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM.
SEBASTIAN ZAJĄC
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKIE BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM
PRZEMYSŁAW MARCIN BOKWA
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POLSKIE BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM
LONGIN MARIAN BOKWA
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POLSKIE BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM
MONIKA MAŁGORZATA ALBANIL CID
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POLSKIE BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM
ROMAN KRAWCZYK
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POLSKIE BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM
PIOTR SENDER
Beneficjent
PROKURENT SAMOISTNY SPÓŁKI POLSKIE BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI OPRÓCZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, UPOWAŻNIENI SĄ TAKŻE DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ ADAM GOŁASA
PREZES
2001-12-06
2007-08-30
KRZYSZTOF WIESŁAW DZIADOWICZ
WICEPREZES
2001-12-06
2007-08-30
KRZYSZTOF WIESŁAW DZIADOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-08-30
2013-06-26
ZOFIA TERESA RUSAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2013-09-19
ZDZISŁAW TOMASZ LIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-30
2013-06-26
ZDZISŁAW TOMASZ LIS
PREZES ZARZĄDU
2013-06-26
2014-09-29
PIOTR WALCZYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-19
2015-01-26
MIECZYSŁAW WILK
PREZES ZARZĄDU
2014-09-29
2015-01-26
2001-12-06
2010-10-26
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-26
2015-01-26
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OPATOWIE
2001-12-06
2017-04-19
ĆMIELOWSKA, 4, OPATÓW, 27-500, OPATÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie