KRS 0000063722
NIP8171001134
REGON69030406200000
Nazwa"AGMAR TELECOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGMAR TELECOM
Data rejestracji 26 lis 2001 (23 lata temu) 26 lis 2001
Data usunięcia 22 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 508500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8171001134
data rejestracji 01 lis 1994
status Czynny
92249000050000460084989297
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
61249000050000460024058432
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
65249000050000460059363159
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
85109027500000000148982293
SANPL 1 Oddział w Przemyślu
ul. Aleksandra Dworskiego 8 37-700 Przemyśl POLSKA
97249000050000460058816085
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
29249000050000460059002288
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
93249000050000460013159033
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #321 WYROBY JUBILERSKIE, BIŻUTERIA I PODOBNE WYROBY #322 PRODUKCJA NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUOLGIERD CZESŁAW ORTYL
ZGŁASZAJĄCY - INNY
OLGIERD CZESŁAW ORTYL
Beneficjent
JACENTY RĄCZKA
Wspólnik
2001-11-26
2008-12-22
993 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 496.500,00 ZŁ
JADWIGA HARLA
Prokurent
2001-11-26
2004-01-21
PROKURENT SAMOISTNY
PAWEŁ BIAŁYNICKI BIRULA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-27
2002-08-29
HENRYK CZUBEK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-27
2002-08-29
PIOTR KWIECIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-27
2002-08-29
GEORGES KUTA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-27
2002-08-29
ANDRZEJ LIPSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-27
2002-11-08
OLGIERD CZESŁAW ORTYL
Beneficjent
PRAWO UPADŁOŚCIOWE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH DO WARTOŚCI DZIESIĘCIOKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB SAMODZIELNIE PROKURENT SAMOISTNY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DO WYSOKOŚCI WYŻEJ OKREŚLONEJ UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY LUB 2 CZŁONKOW ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ DZIESIĘCIOKROTNIE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
TOMASZ PLASA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-26
2002-07-10
JACENTY RĄCZKA
PREZES ZARZĄDU
2002-07-10
2008-12-22
MARIA RĄCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-10
2007-06-29
JACEK ŚLIFIERZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-10
2004-06-04
ADAM STRAŻ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-15
2004-01-21
JAKUB MIKOŁAJ RĄCZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-29
2008-12-22
FRANCISZEK MIGASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-29
2008-12-22
RAFAŁ RYSZARD WINNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-29
2008-12-22
2001-11-26
2008-12-22
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-26
2008-12-22
"AGMAR TELECOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-26
2008-12-22
WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
2001-11-26
2008-12-22
26 - PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH
2001-11-26
2008-12-22
28 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
2001-11-26
2008-12-22
31 - PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-11-26
2008-12-22
321 - PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
2001-11-26
2008-12-22
322 - PRODUKCJA NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ
2001-11-26
2008-12-22
37 - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
2001-11-26
2008-12-22
517 - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
2001-11-26
2008-12-22
6523Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2001-11-26
2008-12-22
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-11-26
2008-12-22
731 - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
GKm 4/21
2022-10-04
2023-01-25
4974.97 PLN
V GNc 1272/20 upr
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Adam Czerniak Kancelaria Komornicza nr I w Dębicy
GKm 114/21
2022-10-04
2023-01-25
1174.69 PLN
I GNc 1272/20 upr
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Adam Czerniak Kancelaria Komornicza nr I w Dębicy
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie