KRS 0000028794
REGON83120335200000
NazwaSYSTEMY LOKALIZACJI OBIEKTÓW "LOKALIZATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSYSTEMY LOKALIZACJI OBIEKTÓW "LOKALIZATOR"
Data rejestracji 19 lip 2001 (23 lata temu) 19 lip 2001
Data usunięcia 05 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000040,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #300 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #3220A PRODUKCJA APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #205 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH #2875 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCHWIESŁAWA PIERÓG
Prokurent
2001-11-09
2003-08-28
JEDNOOSOBOWA
JERZY SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2002-12-03
JACENTY RĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2002-12-03
KATARZYNA PADYKUŁA STAWICKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2002-12-03
MICHAŁ HUPPERT
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2002-12-03
GRZEGORZ POCIASK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2002-12-03
JAN SOJKA
Wspólnik
2001-07-19
2004-12-23
304 330 448,00
JACENTY RĄCZKA
Wspólnik
2001-07-19
2018-04-05
473 - 514151,00 ZŁ
WOJCIECH MORDEC
Wspólnik
2002-12-03
2018-04-05
427 - 464149,00 ZŁ
JANUSZ NOWAK
Powiernik
2008-01-17
2009-01-12
JANUSZ NOWAK
NADZORCA SĄDOWY
2006-01-16
2008-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - PRZY ZARZĄDZIE WIELOSOBOWYM - DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY ZE SOBĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN SOJKA
VICE PREZES
2002-12-03
2004-12-23
STANISŁAW KĘPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-19
2002-12-03
WOJCIECH MORDEC
PREZES ZARZĄDU
2002-12-03
2009-02-19
JACENTY RĄCZKA
V-CE PREZES
2004-12-23
2009-02-19
JAN SOJKA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-19
2002-12-03
2001-07-19
2003-08-28
WOJSKA POLSKIEGO, 9, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie