KRS 0000063551
REGON83046581900000
NazwaUNIDROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUNIDROG
Data rejestracji 19 lis 2001 (23 lata temu) 19 lis 2001
Data usunięcia 12 cze 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MALINIE, 39-331, CHORZELÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 265000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #2661 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPIOTR ROŻNIAŁ
Likwidator
2004-03-15
2008-06-12
KRZYSZTOF LASOTA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2008-06-12
MARIA SUKIENNIK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2008-06-12
JAN SOJKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2008-06-12
JÓZEF BEDNARZ
Wspólnik
2001-11-19
2008-06-12
5 - 5000 ZŁ
ANDRZEJ CHRUŚCIEL
Wspólnik
2001-11-19
2008-06-12
5 - 5000 ZŁ
RYSZARD FORCZEK
Wspólnik
2001-11-19
2008-06-12
5 - 5000 ZŁ
SŁAWOMIR FLUR
Wspólnik
2001-11-19
2008-06-12
5 - 5000 ZŁ
BOLESŁAW HOŁDA
Wspólnik
2001-11-19
2008-06-12
5 - 5000 ZŁ
TADEUSZ KOŚMIDER
Wspólnik
2001-11-19
2008-06-12
5 - 5000 ZŁ
HALINA LONCZAK
Wspólnik
2001-11-19
2008-06-12
4 - 4000 ZŁ
JAN SOJKA
Wspólnik
2001-11-19
2008-06-12
100 - 100.000 ZŁ
JAN LONCZAK
Wspólnik
2001-11-19
2008-06-12
5 - 5000 ZŁ
PIOTR ROŻNIAŁ
Wspólnik
2001-11-19
2008-06-12
10 - 10.000 ZŁ
MAŁGORZATA KOWALIK
Prokurent
2001-11-19
2004-03-15
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
PIOTR ROŻNIAŁ
PREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2004-03-15
2001-11-19
2004-03-15
UNIDROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie