KRS 0000041414
NIP6950002732
REGON39033966700000
NazwaGLOBAL COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGLOBAL COSMED GROUP
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 02 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KUZIENNICZA, 15, JAWOR, 59-400, JAWOR, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 93031238,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 93031238,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji93031238
Dane kontaktowe
Email BOARD.OFFICE@GLOBALCOSMED.EU
Dane podatkowe
NIP 6950002732
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCHANDREAS MIELE
Beneficjent
MICHAŁ GRZEGORZ CZAJKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MAGDALENA ANITA MIELE
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
GRAŻYNA ŁYŻWIŃSKA
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
AGNIESZKA MAGDALENA TRELA
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
KAMIL SZLAGA
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
PAWEŁ KONRAD SZYMONIK
Prokurent
2019-10-30
2021-01-26
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
KAMIL SZLAGA
Prokurent
2021-01-26
2024-04-02
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
ANDREAS MIELIMONKA
Prokurent
2021-01-26
2021-04-30
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
AGNIESZKA MAGDALENA TRELA
Prokurent
2021-02-17
2024-04-02
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
ZBIGNIEW SOBCZYK
Prokurent
2001-10-11
2002-04-22
PROKURA ŁĄCZNA
ANTONI TRZEBIŃSKI
Prokurent
2001-10-11
2010-06-07
PROKURA ŁĄCZNA-DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI.
MARIAN STANISŁAW WITTENBECK
Prokurent
2002-04-22
2011-06-20
PROKURA SAMODZIELNA
SŁAWOMIR MIĘTKA
Prokurent
2011-06-20
2016-01-29
SAMOISTNA
MARIAN STANISŁAW WITTENBECK
Prokurent
2014-06-06
2017-10-10
PROKURA SAMOISTNA
JOLANTA EUGENIA KUBICKA
Prokurent
2011-06-20
2015-03-02
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
STANISLAUS ANDREAS MIELIMONKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-04-22
BOLESŁAW ZIĘĆ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2004-07-07
ZBIGNIEW NOWOSAD
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-04-22
CHRISTINE MIELIMONKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-04-22
DANUTA FABIŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-04-22
ARTHUR MIELIMONKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2003-08-11
LAURA MIELIMONKA HOFMANN
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2009-01-08
MARIUSZ BABUT
Członek Organu Nadzoru
2002-05-30
2005-01-10
BOLESŁAW ZIĘĆ
Członek Organu Nadzoru
2008-01-18
2008-06-11
ARTHUR RAFAEL MIELIMONKA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-11
2016-01-29
ANDREAS MIELE
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU I JEDYNY WSPÓLNIK SPÓŁKI BLACKWIRE VENTURES SP. Z O.O.POSIADAJĄCEJ 27,65% AKCJI W SPÓŁCE GLOBAL COSMED S.A. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI GLOBAL COSMED GROUP S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
GERD KÜFNER
PREZES ZARZĄDU
2011-06-20
2012-09-12
MARIAN STANISŁAW WITTENBECK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-20
2014-06-06
PHILIPPE MARTIN DAHMEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-12
2014-06-06
MATTHIAS ERDMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-12
2013-05-16
ANDREAS MIELIMONKA
PREZES ZARZĄDU
2014-06-06
2016-01-29
MAGDALENA ANITA MIELE
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-02
2016-01-29
MAGDALENA ANITA MIELE
PREZES ZARZĄDU
2016-01-29
2024-04-02
MONIKA EWA SARNOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-10
2015-11-06
SŁAWOMIR MIĘTKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-29
2019-10-30
EWA LUCYNA WÓJCIKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-02-23
2016-07-13
2001-10-11
2002-07-26
JAWORSKIE ZAKŁADY CHEMII GOSPODARCZEJ "POLLENA" W JAWORZE SPÓŁKA AKCYJNA
2002-07-26
2011-06-20
GLOBAL POLLENA SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA CHEMII GOSPODARCZEJ
2011-06-20
2014-06-06
GLOBAL POLLENA SPÓŁKA AKCYJNA
Biotechnologia w służbie środowiska
11 227 028,11 zł
3 193 046,76 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie