KRS 0000129778
NIP5270201403
REGON01059726600000
Nazwa"MULLER-MARTINI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULLER-MARTINI
Data rejestracji 10 wrz 2002 (22 lata temu) 10 wrz 2002
Data usunięcia 29 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 203, WARSZAWA, 04-987, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWMULLER-MARTINI GMBH MASZYNY DO PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO RANNERSDORF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-09-10
2004-03-17
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 1.000.000 ZŁ
MULLER MARTINI HOLDING S.A.
Wspólnik
2004-03-17
2015-05-12
2 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH
MÜLLER MARTINI EASTERN EUROPE GMBH
Wspólnik
2015-05-12
2017-12-29
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000 ZŁOTYCH
ANNA ALEKSANDER
Prokurent
2002-09-10
2005-01-27
ŁĄCZNA
IWONA BOGUCKA
Prokurent
2002-09-10
2005-01-27
ŁĄCZNA
ANNA ALEKSANDER
Prokurent
2006-07-11
2009-03-18
SAMOISTNA
MONIKA EWA SARNOWSKA
Prokurent
2011-06-30
2013-06-13
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
REINER FRANZ MAURITZ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-10
2006-07-11
GERHARD LUKESCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-10
2003-03-27
STEFAN ADAM PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-27
2005-01-27
ANNA ALEKSANDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-27
2006-07-11
ROLAND HENN
PREZES ZARZĄDU
2017-02-07
2017-12-29
RUDOLF MULLER
PREZES ZARZĄDU
2006-07-11
2012-10-30
HUBERT NIEDERBERGER
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-11
2011-06-30
JACEK ALEKSANDER KOBYLIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-11
2017-12-29
FELIX STIRNIMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-30
2015-05-12
BRUNO MÜLLER
PREZES ZARZĄDU
2014-01-22
2017-02-07
2002-09-10
2017-12-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-10
2017-12-29
"MULLER-MARTINI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-10
2017-12-29
WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 203, WARSZAWA, 04-987, WARSZAWA, POLSKA
2015-05-12
2017-12-29
2956B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
2002-09-10
2017-12-29
5112Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
2002-09-10
2017-12-29
5114Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
2002-09-10
2017-12-29
5118Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2002-09-10
2017-12-29
5165Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO
2002-09-10
2017-12-29
5170A - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
2002-09-10
2017-12-29
5263Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
2002-09-10
2017-12-29
5155Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2002-09-10
2017-12-29
5156Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie