KRS 0000129584
NIP6210003841
REGON00337227400000
NazwaBRAND PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBRAND PROPERTY
Data rejestracji 05 wrz 2002 (22 lata temu) 05 wrz 2002
Data usunięcia 11 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIELKOPOLSKA, 3, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 64000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6210003841
data rejestracji 06 lut 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASTANISLAUS ANDREAS MIELIMONKA
Wspólnik
2002-09-05
2003-05-15
610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-05-15
2008-09-10
640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.000 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
67224375900000
Wspólnik
2008-09-10
2018-09-18
640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64000 ZŁ
67224375900000
Wspólnik
2018-09-18
2019-12-11
640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.000 ZŁ.
39033966700000
CHRISTINE MIELIMONKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-05
2003-08-18
ARTHUR RAFAEL MIELIMONKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-18
2012-10-23
BOLESŁAW ZIĘĆ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-05
2008-09-10
SŁAWOMIR MIĘTKA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-10
2012-10-23
MIŁOSZ MARIUSZ WOJSZKO
Członek Organu Nadzoru
2009-01-15
2012-10-23
STANISLAUS ANDREAS MIELIMONKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-05
2009-01-15
PAWEŁ ZIELIŃSKI
Prokurent
2002-09-05
2003-02-10
SAMOISTNA
REMIGIUSZ ERNEST WĘGŁOWSKI
Prokurent
2002-11-20
2004-05-20
SAMOISTNA
ALEKSANDRA GAWROŃSKA
Prokurent
2004-02-06
2011-08-19
SAMOISTNA
GRAŻYNA ŁYŻWIŃSKA
Prokurent
2011-08-19
2019-12-11
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR CZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-06
2005-10-19
JAN MIKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-05
2003-02-10
MIROSŁAW ADAM TUSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-20
2005-06-06
JACEK DZIURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-06
2005-10-19
MAGDALENA ANITA MIELIMONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-19
2019-12-11
EWA LUCYNA WÓJCIKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-29
2011-08-19
ANDREAS MIELIMONKA
PREZES ZARZĄDU
2009-01-15
2016-01-11
KRZYSZTOF MAŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-20
2004-05-20
WIESŁAW MARIAN SIWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-06
2005-06-06
2002-09-05
2004-02-06
JAWOR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-06
2012-10-23
GLOBAL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-05
2004-02-06
KUZIENNICZA, 15, JAWOR, 59-400, JAWOR, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie