KRS 0000037579
REGON01327469300000
Nazwa"CEMENTOWNIA WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCEMENTOWNIA WARSZAWA
Data rejestracji 23 sie 2001 (23 lata temu) 23 sie 2001
Data usunięcia 23 wrz 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PŁOCHOCIŃSKA, 19, WARSZAWA, 03-191, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150887850,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #2682Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁYCH Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANADYCKERHOFF ZEMENT INTERNATIONAL GMBH
Wspólnik
2001-08-23
2003-02-21
ILOŚĆ UDZIAŁÓW 3.017.153 ŁĄCZNA WYSOKOŚC UDZIAŁÓW 150.857.650 PLN
SKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2001-08-23
2002-03-27
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 898.707 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 44.935.350,- PLN
DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT
Wspólnik
2003-02-21
2004-09-23
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 3.017.757 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZAŁÓW: 150.887.850 ZŁ
KRZYSZTOF TADEUSZ KIERES
Prokurent
2001-08-23
2004-09-23
SAMOISTNA
ALEXANDER RONTGEN
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2004-09-23
GEORG KLEGER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2004-09-23
VOLKER SONNABEND
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2004-09-23
MARZENA JUSTYNA ROGALSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2002-03-27
ZBIGNIEW JACKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2002-03-27
ULF GRUBER
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2002-09-13
STEFAN FINK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2002-09-13
HERBERT BRAUN
Członek Organu Nadzoru
2002-09-13
2003-07-30
STEFAN EGERT
Członek Organu Nadzoru
2002-09-13
2003-07-30
1965-11-11
STEFAN FINK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-30
2004-09-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
GEORG EDMUND KOCHON
PREZES ZARZĄDU
2001-08-23
2003-02-21
KRZYSZTOF WOJCIECH KOCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-23
2003-02-21
KRZYSZTOF WOJCIECH KOCIK
PREZES ZARZĄDU
2003-02-21
2004-09-23
MAREK JANUSZ LASKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-23
2004-09-23
2001-08-23
2004-09-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-23
2004-09-23
"CEMENTOWNIA WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-23
2004-09-23
PŁOCHOCIŃSKA, 19, WARSZAWA, 03-191, WARSZAWA, POLSKA
2001-08-23
2004-09-23
2651Z - PRODUKCJA CEMENTU
2001-08-23
2004-09-23
6311C - PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
2001-08-23
2004-09-23
2682Z - PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁYCH Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-08-23
2004-09-23
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2001-08-23
2004-09-23
5263Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
2001-08-23
2004-09-23
2924B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-08-23
2004-09-23
6024 - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
2001-08-23
2004-09-23
7134Z - WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2001-08-23
2004-09-23
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2001-08-23
2004-09-23
7484B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie