KRS 0000027524
NIP9482163388
REGON67200626100000
Nazwa"TREMOWENT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTREMOWENT POLSKA
Data rejestracji 17 lip 2001 (23 lata temu) 17 lip 2001
Data usunięcia 21 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TORUŃSKA, 12, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH #2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓWSKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2001-07-17
2011-04-21
3860 (TRZY TYSIĄCE OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1930000 ZŁ (JEDEN MILION DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
"WOLFRAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-07-17
2003-04-08
4140 (CZTERY TYSIĄCE STO CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2070000 ZŁ (DWA MILIONY SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
350989630
ZAKŁADY BUDOWY MASZYN I APARATURY IM. LUDWIKA ZIELENIEWSKIEGO S.A.
Wspólnik
2003-04-08
2010-08-06
4140 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.070.000 ZŁOTYCH
351004842
Wspólnik
2010-08-06
2011-04-21
4140 UDZIAŁÓW NA ŁACZNĄ KWOTĘ 2.070.000 ZŁ
91095036100000
LUCYNA MARIA KOZAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-17
2004-01-30
ŁUKASZ MAREK PIASECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-17
2008-09-12
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW DADAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2009-12-08
JOLANTA KRZEPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-12
2009-12-08
NIKANDRA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-12-08
2011-04-21
JOLANTA SONDEJ
Członek Organu Nadzoru
2009-12-08
2010-08-06
RYSZARD ŻUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-06
2011-04-21
ZBIGNIEW ADAM WOLFRAM
Członek Organu Nadzoru
2001-07-17
2011-04-21
DARIUSZ GRYZ
Prokurent
2002-11-08
2002-12-13
SAMODZIELNA
JACEK TRELKA
Prokurent
2005-05-12
2007-09-10
SAMOISTNA
ANDRZEJ KEMPA
Prokurent
2008-09-12
2009-12-08
SAMOISTNA
ADAM ROBERT SOLECKI
Likwidator
2010-08-06
2011-04-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ADAM PLEWA
PREZES
2001-07-17
2003-10-24
HALINA JANINA BIELAWSKA
WICEPREZES
2001-07-17
2009-12-08
DARIUSZ GRYZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-13
2005-05-12
DARIUSZ GRYZ
PREZES ZARZĄDU
2005-05-12
2008-02-26
KRZYSZTOF ANDRZEJ ZAJĄC
PREZES
2003-10-24
2005-05-12
JOLANTA SONDEJ
PREZES ZARZĄDU
2008-02-26
2009-12-08
JOANNA MARZEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-08
2010-08-06
ŁUKASZ MOLENDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-08
2010-08-06
2001-07-17
2010-08-06
"TERMOWENT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie