KRS 0000261601
NIP7922139649
REGON18014478800000
NazwaTARTAK HOŁUCZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTARTAK HOŁUCZKÓW
Data rejestracji 03 sie 2006 (18 lat temu) 03 sie 2006
Data usunięcia 06 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 61, HOŁUCZKÓW, 38-535, TYRAWA WOŁOSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 729000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCHGRZEGORZ RYSZ
Likwidator
2009-03-26
2018-09-21
Wspólnik
2006-08-03
2024-08-06
1458 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 729.000,00 ZŁ
91095036100000
JAKUB INGLOT
Wspólnik
2006-08-03
2007-06-26
103 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁACZNEJ WARTOŚCI 51.500,00 ZŁ
MICHAŁ INGLOT
Wspólnik
2006-08-03
2007-06-26
103 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁACZNEJ WARTOŚCI 51.500,00 ZŁ
SŁAWOMIR GOCH
Wspólnik
2006-08-03
2007-06-26
51 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁACZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ
MARCIN LEWANDOWSKI
Kurator
2019-12-17
2024-08-06
ZBIGNIEW ADAM WOLFRAM
Członek Organu Nadzoru
2006-08-03
2009-03-26
ADRIAN LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-03
2009-03-26
ROMAN INGLOT
Członek Organu Nadzoru
2006-08-03
2007-06-26
RAFAŁ WOLFRAM
Członek Organu Nadzoru
2007-06-26
2009-03-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZAWSZE PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB ŁĄCZNIE PREZES Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ W PRZYPADKU WYBORU PROKURENTA PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANTONI INGLOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-03
2007-06-26
WIKTOR BARCIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-03-20
2009-03-11
LESZEK TRUCHAN
PREZES ZARZĄDU
2006-08-03
2008-03-20
2006-08-03
2007-11-26
DELIN-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-26
2009-03-26
TARTAK HOŁUCZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-03
2007-06-26
156, MUNINA, 37-514, MUNINA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie