KRS 0000930946
NIP8992910263
REGON52036505800000
NazwaFUNDACJA ECO AIR W LIKWIDACJI
Krótka nazwaECO AIR
Data rejestracji 04 lis 2021 (3 lata temu) 04 lis 2021
Data usunięcia 09 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. WYŚCIGOWA, 56I, WROCŁAW, 53-012, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHJUSTYNA TARTAS
zgłaszający - członek zarządu
KAMIL KRĄŻEK
Beneficjent
ANDRZEJ DADEŁŁO
Beneficjent
TOMASZ STANISŁAWSKI
Beneficjent
KAMIL KRĄŻEK
Członek Organu Nadzoru
2021-11-04
2024-02-09
BARTŁOMIEJ KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2021-11-04
2024-02-09
TOMASZ STANISŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-11-04
2024-02-09
JUSTYNA TARTAS
Likwidator
2023-11-21
2024-02-09
KAMIL KRĄŻEK
Beneficjent
FUNDATOREM JEST KAMIL KRAŻEK PEŁNIĄCY RÓWNIEŻ FUNKCJĘ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ FUNDACJI
ANDRZEJ DADEŁŁO
Beneficjent
FUNDATOREM JEST SPÓŁKA VOTUM S.A. KTÓREJ PRZEWODNICZĄCYM RADY NADZORCZEJ ORAZ AKCJONARIUSZEM (BEZPOŚREDNIM - 5,83%, POŚREDNIM - 51,25%) JEST ANDRZEJ DADEŁŁO, KTÓRY POSIADA FAKTYCZNIE I PRAWNIE WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE FUNDACJI
TOMASZ STANISŁAWSKI
Beneficjent
FUNDATOREM JEST TOMASZ STANISŁAWSKI PEŁNIĄCY RÓWNIEŻ FUNKCJĘ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JUSTYNA TARTAS
PREZES ZARZĄDU
2021-11-04
2023-11-21
RAFAŁ KONOPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-11-04
2022-06-10
DAMIAN WABISZCZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-01-16
2023-11-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-22
SprFinOp
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 3000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3000 |
Aktywa razem | 3000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 3000 |
2021-11-04
2023-11-21
FUNDACJA ECO AIR
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie