KRS 0000692167
NIP5862321733
REGON36809599800000
NazwaTENSOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTENSOR POLAND
Data rejestracji 25 sie 2017 (7 lat temu) 25 sie 2017
Data usunięcia 27 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŁUŻYCKA, 8A, GDYNIA, 81-537, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 110000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAEUROEAST B.V.
Wspólnik
2017-08-25
2022-05-24
2.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁ
BH BADETE S.R.O.
Wspólnik
2022-05-24
2023-07-27
2.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 110.000 ZŁOTYCH
VÁCLAV KOVÁŘ
zgłaszający - członek zarządu
1981-04-28
PETR ČÍŽEK
zgłaszający - członek zarządu
1976-10-20
PETR ČÍŽEK
Beneficjent
1976-10-20
VÁCLAV KOVÁŘ
Beneficjent
1981-04-28
MILAN RŮŽIČKA
Beneficjent
1972-06-12
MARCIN GAJEWSKI
Prokurent
2018-06-19
2022-05-24
PROKURA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO
KAROL ADAM TELUS
Prokurent
2018-10-17
2019-05-24
PROKURA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO
PETR ČÍŽEK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDUSZU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIO KONTROLĘ NAD PODMIOTEM ZOBOWIĄZANYM DO WPISU DO CENETRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH.
VÁCLAV KOVÁŘ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDUSZU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIO KONTROLĘ NAD PODMIOTEM ZOBOWIĄZANYM DO WPISU DO CENETRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH.
MILAN RŮŽIČKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDUSZU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIO KONTROLĘ NAD PODMIOTEM ZOBOWIĄZANYM DO WPISU DO CENETRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
STEPHANE JACQUES LOUIS CHAUVEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-25
2022-05-24
ARTUR LEBIEDZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-25
2020-03-19
DAVID ORRIT
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-03-19
2022-05-24
VÁCLAV KOVÁŘ
CZŁOENK ZARZĄDU
2022-05-24
2023-07-27
1981-04-28
PETR ČÍŽEK
CZŁOENK ZARZĄDU
2022-05-24
2023-07-27
1976-10-20
2017-08-25
2018-01-26
UL. ŁUŻYCKA, 8, GDYNIA, 81-537, GDYNIA, POLSKA
2018-01-26
2018-06-21
UL. ŁUŻYCKA, 8A, GDYNIA, 81-537, GDYNIA, POLSKA
2018-06-21
2022-08-17
UL. ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie