KRS 0000292137
NIP1070008591
REGON14112167400000
NazwaPLE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPLE DEVELOPMENT
Data rejestracji 09 lis 2007 (17 lat temu) 09 lis 2007
Data usunięcia 08 mar 2023 08 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SKARYSZEWSKA, 7, WARSZAWA, 03-802, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1070008591
data rejestracji 09 sty 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6491Z LEASING FINANSOWYJAN ČÍŽEK
Beneficjent
1975-02-16
JAN ČÍŽEK
zgłaszający - inny
1975-02-16
IMMO INDUSTRY GROUP FUND POLAND BV (SPÓŁKA PRAWA HOLENDERSKIEGO)
Wspólnik
2007-11-09
2009-11-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
NAUTILUS EQUITY FUND I NETHERLANDS BV (SPÓŁKA PRAWA HOLENDERSKIEGO)
Wspólnik
2008-10-09
2022-03-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
BH ENDENCY S.R.O.
Wspólnik
2022-03-17
2023-03-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
JAN ČÍŽEK
Beneficjent
JAN ČÍŽEK, JAKO JEDYNY WSPÓLNIK SPÓLKI DOMINUJĄCEJ WOBEC SPÓŁKI PLE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPEŁNIA PRZESŁANKI OKREŚLONE W ART. 2 UST. 2 PKT. 1 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Z DNIA 1 MARCA 2018 R.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST TEN JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
FILIP SCHELFHOUT
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-09
2009-08-31
DIDIER ALBERT S TYTGADT
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-24
2022-03-17
VÁCLAV KOVÁŘ
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-03-17
2023-03-08
1981-04-28
PETR ČÍŽEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-03-17
2023-03-08
1976-10-20
2007-11-09
2009-11-23
SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
2009-11-23
2012-01-30
POSELSKA, 29, WARSZAWA, 03-931, WARSZAWA, POLSKA
2012-01-30
2015-06-12
OWSIANA, 12, WARSZAWA, 03-825, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie