KRS 0000267143
NIP7010034079
REGON14065737800000
NazwaPK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPK DEVELOPMENT
Data rejestracji 09 lis 2006 (18 lat temu) 09 lis 2006
Data usunięcia 16 lis 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA"IIG HOLDING NV"
Wspólnik
2006-11-09
2007-02-14
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
CR REALTY (BELGIUM) BVBA
Wspólnik
2006-12-20
2007-02-14
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
JML PARTNERS BVBA
Wspólnik
2006-12-20
2007-02-14
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-02-14
2009-11-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
14071401800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
FILIP SCHELFHOUT
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-09
2007-02-14
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-14
2008-08-29
PRZEMYSŁAW OLEKSY
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-29
2009-11-16
2006-11-09
2007-02-14
JASIELSKA, 47, WARSZAWA, 02-128, U.P WARSZAWA 79, POLSKA
2007-02-14
2008-08-29
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2008-08-29
2009-07-09
CHMIELNA, 28B, WARSZAWA, 00-020, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie