KRS 0000270045
NIP5851428806
REGON22034351100000
NazwaAZORA INTERNATIONAL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAZORA INTERNATIONAL MANAGEMENT
Data rejestracji 20 gru 2006 (18 lat temu) 20 gru 2006
Data usunięcia 05 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SKARYSZEWSKA, 7, WARSZAWA, 03-802, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5851428806
data rejestracji 01 lis 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIMARC JEAN PARNIER
reprezentant
1962-05-18
MARIA CONCEPCION OSACAR GARAICOECHEA
Beneficjent
1947-03-22
JACEK MARCIN JERZEMOWSKI
Wspólnik
2006-12-20
2007-04-19
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
SAZORA INVESTMENTS AB
Wspólnik
2007-04-19
2021-02-25
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
AZORA CAPITAL, S.L.
Wspólnik
2021-02-25
2021-11-05
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
JEAN-MARC BERNARD PARNIER
Likwidator
2021-03-02
2021-11-05
MARIA CONCEPCION OSACAR GARAICOECHEA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA POSIADA POŚREDNIO PONAD 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE POSIADA 70% UDZIAŁÓW W BAZTAN CONSULTORES S.L., KTÓRA JEST POŚREDNIM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW SYTUACJI, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE ALBO PRZEZ JAKICHKOLWIEK TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄYCH ŁĄCZNIE.
JACEK MARCIN JERZEMOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-12-20
2007-04-19
JOAQUIN ELOLA-OLASO ARRAIZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-19
2008-04-09
FERNANDO GUMUZIO INIQUEZ DE ONZONO
PREZES ZARZĄDU
2007-04-19
2021-03-02
MARIA CONCEPCION OSACAR GARAICOECHEA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-19
2021-03-02
1947-03-22
JEAN MARC PARNIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-09
2021-03-02
KRZYSZTOF STANISŁAW ROSZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-09
2012-05-28
MARCIN ADAM ROJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-09
2012-05-28
2006-12-20
2007-12-21
AVENSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-12-21
2008-04-09
AZORA INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-04-09
2021-03-02
AZORA INTERNATIONAL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-20
2007-12-21
ARMII KRAJOWEJ, 116, SOPOT, 81-824, SOPOT, POLSKA
2007-12-21
2008-08-26
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2008-08-26
2009-11-25
MARSZAŁKOWSKA, 72, WARSZAWA, 00-545, WARSZAWA, POLSKA
2012-12-31
2020-03-25
MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA
2020-03-25
2020-07-27
UL. PRZESKOK, 2, WARSZAWA, 00-032, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie