KRS 0000687075
NIP7822725945
REGON36779081600000
NazwaACCOAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaACCOAT
Data rejestracji 14 lip 2017 (7 lat temu) 14 lip 2017
Data usunięcia 07 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 4, STAWISZCZE, 98-200, SIERADZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOWspólnik
2017-07-14
2017-11-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36593408500000
ADAM CZYŻYŃSKI
Wspólnik
2017-11-14
2018-05-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
ACCOAT A/S
Wspólnik
2018-05-24
2021-12-07
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000,00 ZŁOTYCH
ANNA SZYMCZAK
Prokurent
2020-02-18
2021-01-29
PROKURA SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW TUZIKIEWICZ
Prokurent
2020-02-18
2021-01-29
PROKURA SAMOISTNA
ANNA SZYMCZAK
Likwidator
2021-01-29
2021-12-07
FRANK MARIUS GAD
Likwidator
2021-01-29
2021-12-07
1960-09-09
LARS RAVN BERING
Likwidator
2021-01-29
2021-12-07
1976-03-14
PRZEMYSŁAW TUZIKIEWICZ
Likwidator
2021-01-29
2021-12-07
SUSIE ANN SPIEGELHAUER
Likwidator
2021-01-29
2021-12-07
1970-01-27
FRANK GAD
Członek Organu Nadzoru
2018-05-24
2020-02-18
MADS JUHL
Członek Organu Nadzoru
2018-05-24
2020-02-18
LARS BERING
Członek Organu Nadzoru
2018-05-24
2020-02-18
LARS RAVN BERING
reprezentant
1976-03-14
SUSIE ANN SPIEGELHAUER
reprezentant
1970-01-27
FRANK MARIUS GAD
reprezentant
1960-09-09
PRZEMYSŁAW TUZIKIEWICZ
Beneficjent
ANNA SZYMCZAK
Beneficjent
LARS RAVN BERING
Beneficjent
1976-03-14
SUSIE ANN SPIEGELHAUER
Beneficjent
1970-01-27
ANNA SZYMCZAK
reprezentant
PRZEMYSŁAW TUZIKIEWICZ
reprezentant
FRANK MARIUS GAD
Beneficjent
1960-09-09
PRZEMYSŁAW TUZIKIEWICZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - LIKWIDATOR
ANNA SZYMCZAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - LIKWIDATOR
LARS RAVN BERING
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - LIKWIDATOR
SUSIE ANN SPIEGELHAUER
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - LIKWIDATOR
FRANK MARIUS GAD
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARTOSZ HELD
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-14
2017-11-14
MARTIN LANGA
PREZES ZARZĄDU
2017-07-14
2017-11-14
ADAM CZYŻYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-11-14
2020-02-18
FRANK MARIUS GAD
PREZES ZARZĄDU
2020-02-18
2021-01-29
1960-09-09
LARS RAVN BERING
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-18
2021-01-29
1976-03-14
SUSIE ANN SPIEGELHAUER
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-18
2021-01-29
1970-01-27
2017-07-14
2017-11-14
GST TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-11-14
2021-01-29
ACCOAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-07-14
2017-09-15
UL. JAROSŁAWSKA, 21, POZNAŃ, 61-321, POZNAŃ, POLSKA
2017-09-15
2017-11-14
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87, ŁÓDŹ, 90-057, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie