KRS 0000681001
NIP8971840557
REGON36743527400000
NazwaIMPRESA DI LUSSO MEZZADRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMPRESA DI LUSSO MEZZADRO
Data rejestracji 31 maj 2017 (7 lat temu) 31 maj 2017
Data usunięcia 07 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODWALE, 37/38, WROCŁAW, 50-040, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPIOTR ROMAN KRAWCENIUK
Wspólnik
2017-05-31
2018-06-14
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-05-31
2018-06-14
45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
36062143000000
DA CREDITFLEX INTERNATIONAL LTD
Wspólnik
2018-06-14
2024-02-07
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE.
RAFAŁ JACEK ŚLĄSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-06-14
2019-10-28
BOŻENA DZIEDZIELA
PREZES ZARZĄDU
2019-10-28
2024-02-07
PIOTR ROMAN KRAWCENIUK
PREZES ZARZĄDU
2017-05-31
2018-06-14
2017-05-31
2018-06-14
UL. ŚWIDNICKA, 40, WROCŁAW, 50-950, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie