KRS 0000289370
NIP8961443961
REGON02055202000000
Nazwa"LUXDOOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLUXDOOR
Data rejestracji 25 wrz 2007 (17 lat temu) 25 wrz 2007
Data usunięcia 30 mar 2022 30 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, 4, WROCŁAW, 50-078, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCHANNA MARIA KRAWCENIUK
Wspólnik
2007-09-25
2015-03-04
96 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96.000ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR ROMAN KRAWCENIUK
Wspólnik
2015-03-04
2022-03-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDYNIE PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
ANNA MARIA KRAWCENIUK
PREZES ZARZĄDU
2007-09-25
2015-03-04
PIOTR KRAWCENIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-25
2012-06-14
KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ SOBCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-14
2012-11-30
AGNIESZKA ZOFIA ANTOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-30
2013-09-18
PIOTR ROMAN KRAWCENIUK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-04
2015-12-18
ROBERT TUHY
PREZES ZARZĄDU
2015-12-18
2022-03-30
2007-09-25
2015-12-18
GLINIANA, 1, ZACHOWICE, 55-080, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA
2015-12-18
2017-10-26
UL. GRABISZYŃSKA, 281, WROCŁAW, 53-234, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie