KRS 0000603319
NIP8971819994
REGON36376880800000
NazwaIMPRESA DI LUSSO AFFITTUARIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMPRESA DI LUSSO AFFITTUARIO
Data rejestracji 19 lut 2016 (9 lat temu) 19 lut 2016
Data usunięcia 06 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODWALE, 37/38, WROCŁAW, 50-040, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@IDL.NET.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPIOTR ROMAN KRAWCENIUK
Wspólnik
2016-02-19
2018-04-23
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-02-19
2018-04-23
45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
36062143000000
DA CREDITFLEX INTERNATIONAL LTD
Wspólnik
2018-04-23
2018-10-05
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2018-10-05
2019-11-06
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
02243347200000
PIOTR ROMAN KRAWCENIUK
Prokurent
2018-04-23
2019-11-06
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE
PIOTR ROMAN KRAWCENIUK
PREZES ZARZĄDU
2016-02-19
2018-04-23
RAFAŁ JACEK ŚLĄSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-23
2019-07-24
BOŻENA DZIEDZIELA
PREZES ZARZĄDU
2019-07-24
2019-11-06
2016-02-19
2018-04-23
UL. ŚWIDNICKA, 40, WROCŁAW, 50-950, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie