KRS 0000512770
NIP8971799381
REGON02243375600000
NazwaIMPRESA DI LUSSO SUPPORTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMPRESA DI LUSSO SUPPORTO
Data rejestracji 17 cze 2014 (10 lat temu) 17 cze 2014
Data usunięcia 28 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIDNICKA, 40, WROCŁAW, 50-950, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971799381
data rejestracji 23 cze 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHPIOTR KRAWCENIUK
Wspólnik
2014-06-17
2014-12-18
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
IMPRESA DI LUSSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2014-12-18
2015-07-22
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH.
Wspólnik
2015-07-22
2019-10-28
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
36062143000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD JEDNEGO DO DWÓCH CZŁONKÓW, W TYM Z PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU. ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. DO ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU NALEŻĄ WSZELKIE SPRAWY NIEZASTRZEŻONE DO KOMPETENCJI ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE. ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI DO PROWADZENIA SPRAW W GRANICACH PEŁNOMOCNICTWA.
DOMINIKA AGATA PIEKARSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-06-17
2014-12-18
PIOTR ROMAN KRAWCENIUK
VICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-18
2019-10-28
ANNA KRAWCENIUK
VICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-18
2015-07-22
NATALIA BŁAŻEJEWICZ
VICE-PREZES ZARZĄDU
2014-06-17
2014-12-18
2014-06-17
2019-10-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-17
2019-10-28
IMPRESA DI LUSSO SUPPORTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-17
2019-10-28
ŚWIDNICKA, 40, WROCŁAW, 50-950, WROCŁAW, POLSKA
2015-07-22
2019-10-28
8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
2014-06-17
2019-10-28
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2014-06-17
2019-10-28
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2014-06-17
2019-10-28
7733Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
2014-06-17
2019-10-28
9511Z - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie