KRS 0000679759
NIP8971840209
REGON36734342500000
NazwaIMPRESA DI LUSSO SERVIZIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMPRESA DI LUSSO SERVIZIO
Data rejestracji 24 maj 2017 (7 lat temu) 24 maj 2017
Data usunięcia 21 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODWALE, 37/38, WROCŁAW, 50-040, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPIOTR ROMAN KRAWCENIUK
Wspólnik
2017-05-24
2018-04-23
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH
DA CREDITFLEX INTERNATIONAL LTD
Wspólnik
2018-04-23
2018-11-05
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2018-11-05
2019-11-21
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
02243347200000
Wspólnik
2017-05-24
2018-04-23
45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
36062143000000
PIOTR ROMAN KRAWCENIUK
Prokurent
2018-04-23
2019-11-21
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE.
RAFAŁ JACEK ŚLĄSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-23
2019-08-26
BOŻENA DZIEDZIELA
PREZES ZARZĄDU
2019-08-26
2019-11-21
PIOTR ROMAN KRAWCENIUK
PREZES
2017-05-24
2018-04-23
2017-05-24
2018-04-23
UL. ŚWIDNICKA, 40, WROCŁAW, 50-950, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie