KRS 0000679894
NIP8971840296
REGON36734504500000
NazwaIMPRESA DI LUSSO IMPIEGATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMPRESA DI LUSSO IMPIEGATO
Data rejestracji 25 maj 2017 (7 lat temu) 25 maj 2017
Data usunięcia 30 mar 2023 30 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODWALE, 37/38, WROCŁAW, 50-040, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPIOTR ROMAN KRAWCENIUK
Wspólnik
2017-05-25
2018-04-26
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-05-25
2018-04-26
45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
36062143000000
DA CREDITFLEX INTERNATIONAL LTD
Wspólnik
2018-04-26
2018-10-10
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2018-10-10
2023-03-30
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
02243347200000
PIOTR ROMAN KRAWCENIUK
Prokurent
2018-04-26
2023-03-30
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE.
PIOTR ROMAN KRAWCENIUK
PREZES ZARZĄDU
2017-05-25
2018-04-26
RAFAŁ JACEK ŚLĄSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-26
2019-07-23
BOŻENA DZIEDZIELA
PREZES ZARZĄDU
2019-07-23
2023-03-30
2017-05-25
2018-04-26
UL. ŚWIDNICKA, 40, WROCŁAW, 50-950, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie