KRS 0000676352
NIP7010687522
REGON36721536000000
NazwaMARKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZNAŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMARKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZNAŃSKA
Data rejestracji 04 maj 2017 (7 lat temu) 04 maj 2017
Data usunięcia 20 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. NADWIŚLAŃSKA, 3, KRAKÓW, 30-527, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIANNA KATARZYNA BURDA
Wspólnik
2017-05-04
2017-06-08
Wspólnik
2017-05-04
2017-06-08
12321058700000
Wspólnik
2017-06-08
2022-04-20
36679721300000
Wspólnik
2017-06-08
2022-04-20
36720181400000
Wspólnik
2017-06-08
2021-02-09
36673134900000
PAWEŁ ROBERT KONARSKI
reprezentant
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Beneficjent
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Beneficjent
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA POSIADA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO SUPERKONSTELACJA LIMITED. SUPERKONSTELACJA LIMITED POSIADA POWYŻEJ 25% GŁOSÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO TETRAPONERA LIMITED, KTÓRA TO POSIADA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PI ZARZĄDZANIE SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI PI ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚW. JAKUBA SP.K., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM W SPÓŁCE MARKA DEVELOPMENT SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA POSIADA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO SUPERKONSTELACJA LIMITED. SUPERKONSTELACJA LIMITED POSIADA POWYŻEJ 25% GŁOSÓW W SPÓŁCE PRAWA CYPRYJSKIEGO TETRAPONERA LIMITED, KTÓRA TO POSIADA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PI ZARZĄDZANIE SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI PI ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚW. JAKUBA SP.K., POSIADAJĄCEJ POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM W SPÓŁCE MARKA DEVELOPMENT SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. SPÓŁCE PI ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚW. JAKUBA SP.K. PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM TAKŻE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI MARKA DEVELOPMENT SP. Z O.O, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI.
Członek Organu Reprezentacji
2017-06-08
2022-04-20
36720181400000
Członek Organu Reprezentacji
2017-05-04
2017-06-08
12321058700000
2017-05-04
2017-06-08
PI ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEVELOPMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-06-08
2017-10-27
PI DEVELOPMENT BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZNAŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-05-04
2017-06-08
UL. JANA PANKIEWICZA, 3, WARSZAWA, 00-696, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie